Denise Sonderegger
domiciled in Wolfhalden, from Heiden Active mandates: DAS Labor AG in Liquidation, HWBconsult AG and more Connected persons: René Rudolf Sonderegger, Dieter Grüninger, Corinne Grüninger-Sonderegger and more You can stay up to date through "Denise Sonderegger", please log in or register free of charge.You are now following "Denise Sonderegger"
Credit rating You can stay up to date through "Denise Sonderegger", please log in or register free of charge.You are now following "Denise Sonderegger"
|
|
Denise Sonderegger
domiciled in Heiden, from Heiden Active mandates: Holicon AG Connected persons: Gallus Pfister, Max Hirschi You can stay up to date through "Denise Sonderegger", please log in or register free of charge.You are now following "Denise Sonderegger"
Credit rating You can stay up to date through "Denise Sonderegger", please log in or register free of charge.You are now following "Denise Sonderegger"
|
Places where people with the name Denise Sonderegger live
Sectors in which people with the name Denise Sonderegger work
Services regarding public relations
Management of real estate portfolio properties
Operation of other financial institutions
Services regarding management consulting
Services regarding public relations
Management of real estate portfolio properties
Operation of other financial institutions
Services regarding management consulting
Private persons with the name Denise Sonderegger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Denise Sonderegger
Publication number: HR02-1005888850, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
FlamingoConsult AG, in Wolfhalden, CHE-100.109.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2021, Publ. 1005278235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger-Weiss, René, von Heiden, in Wolfhalden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Denise, von Heiden, in Wolfhalden, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Horgen].
Publication number: HR02-1005888849, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
DAS Labor AG, in Wolfhalden, CHE-258.858.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2021, Publ. 1005155184).
Firma neu:
DAS Labor AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.11.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, René, von Heiden, in Wolfhalden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Denise, von Heiden, in Wolfhalden, Präsidentin des Verwaltungsrates und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates];
Sonderegger, René Rudolf, von Heiden, in Wolfhalden, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].
Publication number: HR02-1005629367, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
FITRACO AG, bisher in Fällanden, CHE-102.484.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, Publ. 4971508).
Statutenänderung:
12.12.2022.
Firma neu:
Holicon AG.
Sitz neu:
Heiden.
Domizil neu:
Freihofstrasse 3, 9410 Heiden.
Zweck neu:
Die Gesellschaft begleitet Menschen zu sinnstiftendem Leben und Unternehmen zu neuen Formen der Zusammenarbeit.
Zweck der Gesellschaft ist:
a) Beratung von Unternehmen und Privatpersonen;
b) mit der Beratung zusammenhängende Dienstleistungen;
c) Verkauf von Handelswaren aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann zur Finanzierung ihrer Aufgaben auch Anleihensobligationen herausgeben.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre oder Nutzniesser erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirschi, Max, von Zürich und Trub, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Pfister, Gallus, von Tuggen, in Heiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sonderegger, Denise, von Heiden, in Heiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.