Arunas Simkus
domiciled in Klaipeda, from Lithuania Active mandates: Arsis A & A AG Connected persons: Bruno Heinrich Schelbert You can stay up to date through "Arunas Simkus", please log in or register free of charge.You are now following "Arunas Simkus"
Credit rating You can stay up to date through "Arunas Simkus", please log in or register free of charge.You are now following "Arunas Simkus"
|
Places where people with the name Arunas Simkus live
Sectors in which people with the name Arunas Simkus work
Operation of other financial institutions
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Arunas Simkus
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Arunas Simkus
Publication number: 1727933, Commercial Registry Office Zug, (170)
ARSIS ACQUISITIONS SA, in Zug, CHE-112.697.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2011, Publ. 6230054).
Firma neu:
ARSIS ACQUISITIONS SA in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.09.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fassold, Cornelia, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Simkus, Arunas, litauischer Staatsangehöriger, in Klaipeda (LT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schelbert, Bruno, von Steinen, in Baar, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1217569, Commercial Registry Office Zug, (170)
Arsis A & A AG (Arsis A & A SA) (Arsis A & A Ltd.), in Zug, CH-170.3.038.363-3, c/o SchelPart AG, Baarerstrasse 53, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.11.2013.
Zweck:
Überwachung, Koordination, Administration, Management, Consulting und Controlling der gesamten ARSIS Gruppe und deren Partner- und Tochtergesellschaften im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation um Schweizerischen Handelsamtsblatt. Mit Erklärung vom 22.11.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schelbert, Bruno, von Steinen, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Simkus, Arunas, litauischer Staatsangehöriger, in Klaipeda (LT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6230054, Commercial Registry Office Zug, (170)
ARSIS ACQUISITIONS SA, bisher in Lugano, CH-514.3.029.807-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2010, S. 17, Publ. 5649962).
Gründungsstatuten:
22.12.2005.
Statutenänderung:
08.06.2011, 20.06.2011.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o SchelPart AG, Baarerstrasse 53, 6304 Zug.
Zweck neu:
Erwerb und dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an schweizerischen und ausländischen Unternehmungen aller Art, Erbringung von diesbezüglichen Dienstleistungen, Kauf, Verkauf, Verwaltung, Vermietung und Vermittlung von Patenten, Lizenzen und Lizenzrechten, Marken- und Schutzrechten, Know-how-Verträgen und Immaterialgüterrechten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 18.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Con dichiarazione del consiglio di amministrazione del 18.06.2009 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Manuela, von Collina d'Oro, in Cadro, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schelbert, Bruno, von Steinen, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fassold, Cornelia, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Simkus, Arunas, litauischer Staatsangehöriger, in Klaipeda (LT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Einzelunterschrift].