Ruggero Signorelli Filippini
domiciled in Massagno, from Italy Active mandates: Tenaris Global Services (Switzerland) SA Connected persons: Andrea Previtali, Mihai Bogdan Muresan You can stay up to date through "Ruggero Signorelli Filippini", please log in or register free of charge.You are now following "Ruggero Signorelli Filippini"
Credit rating You can stay up to date through "Ruggero Signorelli Filippini", please log in or register free of charge.You are now following "Ruggero Signorelli Filippini"
|
Places where people with the name Ruggero Signorelli Filippini live
Sectors in which people with the name Ruggero Signorelli Filippini work
Business management and administration
Business management and administration
Private persons with the name Ruggero Signorelli Filippini
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ruggero Signorelli Filippini
Publication number: HR02-1005146377, Commercial Registry Office Zug, (170)
Tenaris Investments Switzerland AG, in Zug, CHE-116.000.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2020, Publ. 1005029064).
Firma neu:
Tenaris Investments Switzerland AG in Liquidation. Mit Erklärung vom 26.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.03.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Christian Niklaus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossi, Riccardo, italienischer Staatsangehöriger, in Podenzano (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-170.9.000.609-0), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signorelli Filippini, Ruggero, italienischer Staatsangehöriger, in Massagno, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005029064, Commercial Registry Office Zug, (170)
Tenaris Investments Switzerland AG, in Zug, CHE-116.000.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2020, Publ. 1004985152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rocha, Lucas, italienischer Staatsangehöriger, in Porza, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signorelli Filippini, Ruggero, italienischer Staatsangehöriger, in Massagno, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rossi, Riccardo, italienischer Staatsangehöriger, in Podenzano (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4314503, Commercial Registry Office Zug, (170)
Tenaris Solutions AG in Liquidation, in Zug, CHE-251.330.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2017, Publ. 3694561).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bassi, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Signorelli Filippini, Ruggero, italienischer Staatsangehöriger, in Stresa (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bocchini, Alejandro, italienischer Staatsangehöriger, in Baar, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift].