Renato Signer
domiciled in Herisau, from Appenzell Active mandates: Holzmarkt plus AG, R.Signer GmbH Connected persons: Katrin Signer-Weiler, Katrin Signer-Weiler You can stay up to date through "Renato Signer", please log in or register free of charge.You are now following "Renato Signer"
Credit rating You can stay up to date through "Renato Signer", please log in or register free of charge.You are now following "Renato Signer"
|
Places where people with the name Renato Signer live
Sectors in which people with the name Renato Signer work
Production and processing of wooden goods
Operation of other financial institutions
Production and processing of wooden goods
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Renato Signer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Renato Signer
Publication number: HR02-1005793771, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
R.Signer GmbH, bisher in Herisau, CHE-395.322.337, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2021, Publ. 1005336955).
Statutenänderung:
21.06.2023.
Sitz neu:
Gossau (SG).
Domizil neu:
Flawilerstrasse 34, 9200 Gossau SG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten sowie den Erwerb und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signer, Renato, von Appenzell, in Herisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Waldkirch];
Signer-Weiler, Katrin, von Herisau, in Herisau, mit Einzelprokura.
Publication number: HR02-1005432660, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Holzmarkt plus AG, in Gossau (SG), CHE-107.719.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2019, Publ. 1004712135).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eilinger, Gabriel, von Waldkirch, in Niederbüren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eilinger, Alexandra, von Waldkirch, in Niederbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signer, Renato, von Appenzell, in Herisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Signer-Weiler, Katrin, von Herisau, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005336955, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
R.Signer GmbH, in Herisau, CHE-395.322.337, Langelen 2329, 9100 Herisau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.11.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten sowie den Erwerb und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche 270 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Holzmarkt plus AG (CHE-107.719.736), in Gossau SG, gemäss Kaufvertrag vom 03.06.2021 zum Preis von CHF 900'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 05.11.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Signer, Renato, von Appenzell, in Waldkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.