Markus Signer
domiciled in Zürich, from Appenzell Active mandates: Pictet Asset Management SA Connected persons: David Wright, Vincent Liegeois, Adam Martin and more You can stay up to date through "Markus Signer", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Signer"
Credit rating You can stay up to date through "Markus Signer", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Signer"
|
|
Markus Signer
domiciled in Gonten, from Appenzell Active mandates: Signer Handwerk AG, Markus Signer AG Connected persons: Andrea Signer You can stay up to date through "Markus Signer", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Signer"
Credit rating You can stay up to date through "Markus Signer", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Signer"
|
Places where people with the name Markus Signer live
Sectors in which people with the name Markus Signer work
Fund management
Other construction
Other building work (incl. Interior finishing)
Fund management
Other construction
Other building work (incl. Interior finishing)
Private persons with the name Markus Signer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Markus Signer
Publication number: HR02-1005435594, Commercial Registry Office Zug, (170)
Procules AG, in Zug, CHE-250.948.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2022, Publ. 1005382149).
Statutenänderung:
15.03.2022.
Aktien neu:
15'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 15'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Signer, Markus, von Appenzell, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Lucas Paul, von Walenstadt, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Ruedi, von Wolfenschiessen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1004773604, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Signer Handwerk AG, in Gonten, CHE-172.978.709, Lorettoweidli 23, 9108 Gonten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.11.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Handwerksleistungen sowie die Erstellung, den Handel und die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 26.11.2019 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Signer, Markus, von Appenzell, in Gonten, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Signer, Andrea, von Appenzell, in Gonten, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3156739, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft für Alterswohnungen Schwerzenbach, in Schwerzenbach, CHE-102.240.343, Genossenschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2010, S. 28, Publ. 5678002).
Statutenänderung:
26.05.2015.
Domizil neu:
Chimligasse 8, 8603 Schwerzenbach.
Zweck neu:
Die Genossenschaft ist politisch und konfessionell neutral und bezweckt, in gemeinnütziger Weise, in erster Linie betagten Menschen preisgünstige Kleinwohnungen zur Verfügung zu stellen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch das Publikationsorgan oder Rundschreiben, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Hans Heinrich, von Schwerzenbach, in Schwerzenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Signer, Markus, von Schwerzenbach, in Schwerzenbach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Rolf, von Zürich, in Maur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner, Esther, von Schwerzenbach, in Schwerzenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brettle, Wolfgang, von Schaffhausen, in Mönchaltorf, Präsident der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].