Marc Andreas Siegenthaler
domiciled in Beinwil am See, from Arni (BE) Active mandates: Spitalverein Wynen- und Seetal, Pabligg GmbH and more Connected persons: Markus Krack, Hans Schweizer, Annette Heuberger and more You can stay up to date through "Marc Andreas Siegenthaler", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Andreas Siegenthaler"
Credit rating You can stay up to date through "Marc Andreas Siegenthaler", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Andreas Siegenthaler"
|
Places where people with the name Marc Andreas Siegenthaler live
Sectors in which people with the name Marc Andreas Siegenthaler work
Religious, political or secular associations
Services regarding management consulting
Other transportation services
Notary and advocate office
Religious, political or secular associations
Services regarding management consulting
Other transportation services
Notary and advocate office
Private persons with the name Marc Andreas Siegenthaler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marc Andreas Siegenthaler
Publication number: 2866382, Commercial Registry Office Zug, (170)
La Barca noble SA Sitz [bisher: Zürich ], CH-020.3.023.358-3, Betrieb eines Schiffs-Taxiunternehmens, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2004, Seite 19).
Statutenänderung:
04.04.2005.
Firma Neu:
consocontrol ag.
Sitz Neu:
Zug.
Domizil Neu:
Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug.
Zweck Neu:
Erbringung von Treuhanddienstleistungen, insbesondere Erstellung internationaler Konsolidierungsrechnungen (consolidation), Buchprüfungen (controlling) und Revisionen (auditing);
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital Geändert:
CHF 100'000.
Liberierung:
CHF 100'000, 100 Namenaktien zu CHF 1'000, [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000].
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationpflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen Neu:
Baumgartner, Dr. Guido, Heimat Luzern, in Bremgarten AG, Mitglied mit Einzelunterschrift;
Morf Treuhand + Consulting, in Unterehrendingen, Revisionsstelle.
Gelöscht:
[Siegenthaler, Marc, Heimat Arni BE, in Zürich, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Schneeberger, Ernst, Heimat Unterkulm, Ochlenberg, in Zürich, Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Häusermann, Walter, Heimat Egliswil, in Herrliberg, Revisionsstelle].
Publication number: 2206182, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Helvetia Express Flug AG, bisher in Zürich, Erwerb von Flugbetriebsbewilligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 30.09.2003, S. 15, Publ. 1192018).
Statutenänderung:
1.03.2004.
Sitz neu:
Kloten.
Domizil neu:
Balz-Zimmermann-Strasse 34, 8058 Zürich-Flughafen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler, Marc, von Arni BE, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spahni, Thomas, von Winterthur und Köniz, in Zollikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schlag, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Bleiken bei Oberdiessbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Roger, von Weisslingen, in Weisslingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1192018, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Helvetia Express Flug AG, in Zürich, c/o Luftfahrtzentrum Siegenthaler, Florastrasse 44, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.09.2003.
Zweck:
Die Gesellschaft hat den Zweck des Erwerbs von schweizerischen Flugbetriebsbewilligungen auf kommerzieller und gewerblicher Basis (Air Operator Certificates;
AOC) in der Schweiz, den Erwerb, die Miete, das Lease und den Verkauf von Flugzeugen und deren Zubehör, den Betrieb von Flugzeugen im Auftrag anderer Betreiber, den Betrieb von Flugzeugen auf eigenes Risiko in der Schweiz sowie den Betrieb von Flugzeugen im Ausland. Weiter die operationelle Unterstützung von anderen Flugbetriebsbetreibern aller Art und deren zugehöriger Dienstleistungen und die Ausbildung von Flugpersonal. Die Gesellschaft kann ausserdem verwandte Geschäfte tätigen, Beteiligungen und Immobilien erwerben, halten und veräussern. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
51 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und 49 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder per Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Siegenthaler, Marc, von Arni BE, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
REBO Treuhand Elisabeth Schmotzer, in Zürich, Revisionsstelle.