Frank Siegenthaler
domiciled in Habkern, from Trub Active mandates: Pfrundbrunnengenossenschaft Habkern, Adolf und Lili Wach-Stiftung and more Connected persons: Edith Blatter-Brunner, Willi Schmocker-Blatter, Theodor Blatter and more You can stay up to date through "Frank Siegenthaler", please log in or register free of charge.You are now following "Frank Siegenthaler"
Credit rating You can stay up to date through "Frank Siegenthaler", please log in or register free of charge.You are now following "Frank Siegenthaler"
|
Places where people with the name Frank Siegenthaler live
Sectors in which people with the name Frank Siegenthaler work
Water and sewage utilities
Religious, political or secular associations
Transportation of passenger and freight by road
Water and sewage utilities
Religious, political or secular associations
Transportation of passenger and freight by road
Private persons with the name Frank Siegenthaler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Frank Siegenthaler
Publication number: HR02-1005118776, Commercial Registry Office Berne, (36)
Skilift Habkern-Sattelegg AG, in Habkern, CHE-101.298.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2019, Publ. 1004773266).
Statutenänderung:
23.12.2020.
Domizil neu:
Im Haag 398b, 3804 Habkern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Skiliften in Habkern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
2'800 Namenaktien zu CHF 250.00 [bisher: 2'800 Inhaberaktien zu CHF 250.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mark Zurbuchen, Andreina, von Habkern und Baar, in Interlaken, Mitglied + Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, Frank, von Trub, in Habkern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005010529, Commercial Registry Office Berne, (36)
Adolf und Lili Wach-Stiftung, in Wilderswil, CHE-110.391.547, Stiftung (SHAB Nr. 152 vom 07.08.2020, Publ. 1004953479).
Domizil neu:
c/o Gemeindeverwaltung Wilderswil, Gewerbeweg 1, 3812 Wilderswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, Frank, von Trub, in Habkern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1513379, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pfrundbrunnengenossenschaft Habkern, in Habkern, CHE-102.309.006, Genossenschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.1995, S. 2304).
Statutenänderung:
21.03.2014.
Domizil neu:
c/o Theodor Blatter, Halte 261, 3804 Habkern.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe die Versorgung ihrer Mitglieder und ev. weiterer Bezüger mit Wasser der Pfrundbrunnenquelle sowie den Unterhalt und die Erweiterung der Wasserversorgungsanlagen. Ferner kann sie Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen. .
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: ohne persönliche Haftbarkeit].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 24.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurbuchen-Mark, Markus, von Habkern, in Habkern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blatter, Ulrich, von Habkern, in Habkern, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blatter-Brunner, Edith, von Habkern und Lauterbrunnen, in Habkern, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Frank, von Trub, in Habkern, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.