Martin Edwin Senn jun.
domiciled in Brunnen, from Schwyz Active mandates: Transportwelt24 GmbH, Senn Brunnen AG and more Connected persons: Renato Wigger, Daniel Meier, Urs Bellmont and more You can stay up to date through "Martin Edwin Senn jun.", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Edwin Senn jun."
Credit rating You can stay up to date through "Martin Edwin Senn jun.", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Edwin Senn jun."
|
Places where people with the name Martin Edwin Senn jun. live
Sectors in which people with the name Martin Edwin Senn jun. work
Data processing and hosting services
Transportation of passenger and freight by road
Rental of automotive
Management of real estate portfolio properties
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
Recycling
Data processing and hosting services
Transportation of passenger and freight by road
Rental of automotive
Management of real estate portfolio properties
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
Recycling
Private persons with the name Martin Edwin Senn jun.
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Martin Edwin Senn jun.
Publication number: HR02-1005729263, Commercial Registry Office Zug, (170)
Senn Kieswerk AG, in Neuheim, CHE-103.283.970, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2016, S.0, Publ. 2765437).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Martin, von Schwyz, in Brunnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Adrian Josef, von Unterägeri, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Iten-Künzle, Irene, von Unterägeri, in Unterägeri, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3022841, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Senn Transporte & Granit GmbH, in Ingenbohl, CHE-104.077.309, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2009, S. 19, Publ. 5027878).
Firma neu:
Senn Transporte & Granit GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.8.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Martin, von Schwyz, in Ingenbohl, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Brunnen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2522087, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Transportwelt24 GmbH, in Ingenbohl, CHE-453.678.964, Gersauerstrasse 23, 6440 Brunnen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.11.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erstellen, Betreiben und Betreuen von Internet-Portalen im Bereich Transportwesen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Personal vermitteln und ausleihen sowie alle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 25.11.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Chuat, Claude, von Giez, in Morschach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zürcher, Pius Adolf, von Menzingen, in Ingenbohl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zürcher, Daniela, von Menzingen, in Ingenbohl, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zürcher, Marco, von Menzingen, in Ingenbohl, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Blattmann, Beny, von Oberägeri, in Ingenbohl, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Blattmann, Roger, von Oberägeri, in Ingenbohl, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Senn, Martin, von Schwyz, in Ingenbohl, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bellmont, Urs, von Steinerberg, in Ingenbohl, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Küttel, Primus, von Gersau, in Ingenbohl, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
twwc - the web worker company GmbH (CHE-101.176.010), in Cham, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.