Claudia Magda Selim
domiciled in Meilen, from Meilen Active mandates: BELVOIR CAPITAL AG, ERNA Stiftung Connected persons: Alessandro Trabaldo Togna, Peter Markus Francesco Conrad, Sebastian Scherrer and more You can stay up to date through "Claudia Magda Selim", please log in or register free of charge.You are now following "Claudia Magda Selim"
Credit rating You can stay up to date through "Claudia Magda Selim", please log in or register free of charge.You are now following "Claudia Magda Selim"
|
Places where people with the name Claudia Magda Selim live
Sectors in which people with the name Claudia Magda Selim work
Fund management
Religious, political or secular associations
Fund management
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Claudia Magda Selim
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Claudia Magda Selim
Publication number: HR02-1005486468, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Concors AG, in Zürich, CHE-360.518.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2021, Publ. 1005327289).
Statutenänderung:
06.04.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen und Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, diese halten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Garantien, Bürgschaften, Pfandbestellungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen und Schadloshaltungserklärungen für Verbindlichkeiten von verbundenen Gesellschaften eingehen. Sie kann im Übrigen alle Geschäfte betreiben, die bestimmt oder geeignet sind, das Unternehmen zu entwickeln oder den Gesellschaftszweck zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Selim, Claudia Magda, von Meilen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005459177, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BELVOIR CAPITAL AG, in Zürich, CHE-111.703.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2022, Publ. 1005381707).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sarikhani, Nima, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kopp Schaub, Patricia, von Buckten, in Horgen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Selim, Claudia Magda, von Meilen, in Meilen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005327289, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Concors AG, in Zürich, CHE-360.518.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2016, S.0, Publ. 3164849).
Statutenänderung:
15.10.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Begleitung im Rahmen des Investment-, Beteiligungs- und Finanzierungsmanagement und die gesamtheitliche Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Family Office. Dies beinhaltet die ganzheitliche Beratung von natürlichen und juristischen Personen bei Vermögensanlagen, bei Beteiligungen an Unternehmen und Immobilien, die Beratung und Strukturierung von Transaktionen und von Beteiligungen und sämtliche administrativen Tätigkeiten in diesem Zusammenhang. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, diese halten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Garantien, Bürgschaften, Pfandbestellungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen und Schadloshaltungserklärungen für Verbindlichkeiten von verbundenen Gesellschaften eingehen. Sie kann im Übrigen alle Geschäfte betreiben, die bestimmt oder geeignet sind, das Unternehmen zu entwickeln oder den Gesellschaftszweck zu fördern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fredebeil, Dr. Uta, deutsche Staatsangehörige, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kilchberg (ZH)];
Selim, Claudia Magda, von Meilen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: österreichische Staatsangehörige].