Semavat Seferi
domiciled in Bad Zurzach, from Otelfingen Active mandates: LUXEUR GmbH, Comitrans Logistics GmbH Connected persons: Furkan Sulajmani, Gadaf Osmani You can stay up to date through "Semavat Seferi", please log in or register free of charge.You are now following "Semavat Seferi"
Credit rating You can stay up to date through "Semavat Seferi", please log in or register free of charge.You are now following "Semavat Seferi"
|
Places where people with the name Semavat Seferi live
Sectors in which people with the name Semavat Seferi work
Trading in clothings
Transportation of passenger and freight by road
Trading in clothings
Transportation of passenger and freight by road
Private persons with the name Semavat Seferi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Semavat Seferi
Publication number: HR02-1005785393, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NAD+lab GmbH, in Embrach, CHE-308.697.446, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004957568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lin, Jiaduo, chinesischer Staatsangehöriger, in Embrach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seferi, Semavat, von Otelfingen, in Zurzach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sulajmani, Furkan, italienischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005722351, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Comitrans Logistics GmbH, in Opfikon, CHE-336.578.427, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005394925).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seferi, Semavat, von Otelfingen, in Zurzach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Osmani, Gadaf, serbischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Publication number: HR02-1005394925, Commercial Registry Office Zurich, (20)
boxon GmbH, bisher in Schongau, CHE-336.578.427, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2019, Publ. 1004715584).
Statutenänderung:
18.01.2022.
Firma neu:
Comitrans Logistics GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Im Dreispitz 2, 8152 Glattbrugg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Transport und Handel von Artikeln aller Art sowie die Ausführung von Transporten für eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder, verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrecht und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten wurden gestrichen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renggli, Patrick, von Inwil, in Oberlunkhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seferi, Semavat, von Otelfingen, in Zurzach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.