Robert Schybig
domiciled in Immensee, from Arth Active mandates: Schlumpfenhof AG, Traconi AG and more Connected persons: Kaspar Bühler-Annen, Paul Gisler, Josef Schmidiger and more You can stay up to date through "Robert Schybig", please log in or register free of charge.You are now following "Robert Schybig"
Credit rating You can stay up to date through "Robert Schybig", please log in or register free of charge.You are now following "Robert Schybig"
|
Places where people with the name Robert Schybig live
Sectors in which people with the name Robert Schybig work
Management of real estate portfolio properties
Trading with various goods
Management of real estate portfolio properties
Trading with various goods
Private persons with the name Robert Schybig
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Robert Schybig
Publication number: 4360769, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Arena Wydehof AG, in Birr, CHE-102.729.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2012, Publ. 6705806).
Statutenänderung:
27.06.2018.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, E-Mail oder Telefax an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.06.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schybig, Robert, von Arth, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Audvisa Revisions AG (CHE-194.162.030), in Risch, Revisionsstelle.
Publication number: 3039255, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
HP Immo Contract AG, in Sursee, CHE-110.275.792, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2009, Publ. 5044232).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrler, Willy, von Küssnacht (SZ), in Küssnacht (SZ), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schybig, Robert, von Arth, in Küssnacht (SZ), Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunkeler, André, von Schenkon und Sursee, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2204275, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Schybig Gastro-Service AG, in Küssnacht SZ, CHE-105.034.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2010, S. 17, Publ. 5614820).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schybig, Robert, von Arth, in Immensee, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzoleni, Johann August, genannt Hans, von Buttwil und Rapperswil-Jona, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berlinger, Robert John, von Oberuzwil, in Jonen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mini, Marco, von Zug, in Steinhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leemann, Roger, von Kloten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zorzi, Michele, von Sorengo, in Cadro, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Guido, von Sattel, in Sattel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.