Erich Schweizer
domiciled in Biel-Benken BL, from Rafz Active mandates: NEWORIENTATION GmbH Connected persons: Franziska Bringolf You can stay up to date through "Erich Schweizer", please log in or register free of charge.You are now following "Erich Schweizer"
Credit rating You can stay up to date through "Erich Schweizer", please log in or register free of charge.You are now following "Erich Schweizer"
|
Places where people with the name Erich Schweizer live
Sectors in which people with the name Erich Schweizer work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Erich Schweizer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Erich Schweizer
Publication number: HR02-1006073809, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Katholisches Medienzentrum, in Zürich, CHE-152.437.586, Verein (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2024, Publ. 1006016307).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Clemens, von Trimbach, in Olten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Martig, Charles, von Ausserberg, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Erich, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Christian, von Zürich, in Uster, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005933044, Commercial Registry Office Graubünden
Schweizer AG Sent, in Scuol, CHE-107.053.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2018, Publ. 1004454102).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Erich, von Rafz, in Scuol, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Heidi, von Rafz, in Scuol, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuhäusler, Bruno Andri, von Valsot, in Scuol, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Neuhäusler, Monica, von Valsot, in Scuol, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005415327, Commercial Registry Office Zurich, (20)
e.schweizer - aqua - GmbH, in Zürich, CHE-324.060.448, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2011, S.22, Publ. 5987756).
Firma neu:
e.schweizer - aqua - GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(e.schweizer - aqua - Sàrl en liquidation) (e.schweizer - aqua - Sagl in liquidazione) (e.schweizer - aqua - Ltd. liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.02.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Erich, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].