Alfred Schweizer
domiciled in Schönenberg TG, from Kradolf-Schönenberg Active mandates: Thurgauer Kantonalbank Connected persons: Roman Giuliani, Catia Maria Sanchez Revuelto-De Gaudio, Andreas Scherf and more You can stay up to date through "Alfred Schweizer", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Schweizer"
Credit rating You can stay up to date through "Alfred Schweizer", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Schweizer"
|
|
Alfred Schweizer
domiciled in Rietheim, from Magden Active mandates: Elektra Genossenschaft Rietheim Connected persons: Christian Schneider, Christoph Rolli, Rudolf Nydegger and more You can stay up to date through "Alfred Schweizer", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Schweizer"
Credit rating You can stay up to date through "Alfred Schweizer", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Schweizer"
|
Places where people with the name Alfred Schweizer live
Sectors in which people with the name Alfred Schweizer work
Operation of banks and credit institutions
Electrical power production and utilities
Operation of banks and credit institutions
Electrical power production and utilities
Private persons with the name Alfred Schweizer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alfred Schweizer
Publication number: HR02-1005404953, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Elektra Genossenschaft Rietheim, in Rietheim, CHE-480.319.350, Genossenschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2019, Publ. 1004618135).
Sitz neu:
Zurzach. [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nydegger, Rudolf, von Rüschegg, in Zurzach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rietheim];
Rolli, Christoph, von Oberbalm, in Zurzach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rietheim];
Rudolf, Beat, von Zurzach, in Zurzach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rietheim, in Rietheim];
Schneider, Christian, von Würenlingen, in Zurzach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rietheim];
Schweizer, Alfred, von Magden, in Zurzach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rietheim].
Publication number: HR02-1005105621, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Hausschlachtanlage Degersheim und Umgebung AG, in Degersheim, CHE-110.612.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, S.0, Publ. 2914499).
Domizil neu:
Grüenaustrasse 10, 9113 Degersheim.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuberbühler, Ernst, von Urnäsch, in Degersheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Alfred, von Schwellbrunn, in Schwellbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messmer, Werner, von Herisau, in Schachen b. Herisau (Herisau), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herisau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brunner, Pascal, von Hemberg, in St. Peterzell (Neckertal), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gantenbein, Mario, von Grabs, in Schwellbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004832883, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Schweizer Dienstleistungen GmbH, in Itingen, CHE-115.375.509, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2010, S.7, Publ. 5464808).
Statutenänderung:
29.01.2020.
Sitz neu:
Niederdorf.
Domizil neu:
Härgelenstrasse 19, 4435 Niederdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Alfred, von Ramlinsburg, in Itingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schweizer-Lüem, Monika, von Ramlinsburg, in Itingen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Rudolf, von Unterkulm, in Niederdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Müller, Simone, von Oberdorf (BL), in Niederdorf, mit Einzelunterschrift.