Willi Schwarzwälder
domiciled in Winterthur, from Winterthur Active mandates: Fadaplan AG Connected persons: Elsbeth Schwarzwälder You can stay up to date through "Willi Schwarzwälder", please log in or register free of charge.You are now following "Willi Schwarzwälder"
Credit rating You can stay up to date through "Willi Schwarzwälder", please log in or register free of charge.You are now following "Willi Schwarzwälder"
|
Places where people with the name Willi Schwarzwälder live
Sectors in which people with the name Willi Schwarzwälder work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Willi Schwarzwälder
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Willi Schwarzwälder
Publication number: 4591522, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schwarzwälder AG, in Winterthur, CH-020.3.007.814-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2005, S. 21, Publ. 3005218).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarzwälder, Willi, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwarzwälder, Elsbeth, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räss, Hansruedi, von Benken ZH, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Räss, Regula, von Benken ZH, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1184542, Commercial Registry Office Zurich, (20)
WS Liegenschaften AG, in Winterthur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.1998, S. 5180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarzwälder, Willi, von Winterthur, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schwarzwälder, Elsbeth, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ruedi Niederhauser, in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Stefan, von Rothenthurm, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Staub Consult GmbH, in Beringen, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schwarzwälder AG, in Winterthur, Hofackerstrasse 17, 8409 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
6.9.1996.
Zweck:
Alle mit einem Geschäft für Bedachungen und Fassadenbau zusammenhängenden Tätigkeiten sowie andere Dienstleistungen im Bausektor;
kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundeigentum erwerben oder veräussern.
Aktienkapital:
Fr.150000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.150000.
Aktien:
150 Inhaberaktien zu Fr. 1000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Büromobiliar und -maschinen, ein Werkstattinventar, Fahrzeuge und ein Materiallager gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 06.09.1996, wofür 115 Inhaberaktien zu Fr.1000 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre können durch eingeschriebenen Brief erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend eine andere Form bestimmt und Namen und Adressen aller Aktionäre der Gesellschaft bekannt sind.
Eingetragene Personen:
Schwarzwälder, Willi, von Winterthur, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schwarzwälder, Elsbeth, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Walter P. Dietrich, eidg. dipl. Buchhalter, in Winterthur, Revisionsstelle.