Tobias Schwaller
domiciled in Bubendorf, from Deitingen Active mandates: LEXTERNA AG Connected persons: Nadja Burkhardt, Fabia Kim Spiess You can stay up to date through "Tobias Schwaller", please log in or register free of charge.You are now following "Tobias Schwaller"
Credit rating You can stay up to date through "Tobias Schwaller", please log in or register free of charge.You are now following "Tobias Schwaller"
|
Places where people with the name Tobias Schwaller live
Sectors in which people with the name Tobias Schwaller work
Notary and advocate office
Notary and advocate office
Private persons with the name Tobias Schwaller
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Tobias Schwaller
Publication number: HR02-1005962118, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
LEXTERNA AG, in Basel, CHE-342.204.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005763926).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwaller, Tobias, von Deitingen, in Bubendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirth, Isabelle, von Uzwil, in Binningen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005448948, Commercial Registry Office Zug, (170)
mybacs GmbH, in Zug, CHE-240.041.905, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2021, Publ. 1005103215).
Statutenänderung:
28.03.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital auf CHF 129'200.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.03.2022 und Bilanz per 30.09.2021 mit Aktiven von CHF 2'308'303.33 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'468'144.02 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 12'920'000 Aktien zu CHF 0.01.
Firma neu:
mybacs AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 129'200.00 [bisher: CHF 32'300.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 129'200.00.
Aktien neu:
12'920'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können rechtsgültig durch Schreiben oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen erfolgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balzien, Julius Frederik, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Freiherr von Villiez, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Starnberg (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Machule, Dirk Günter Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Seengen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwaller, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sier, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Werner, Marc, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aquarius 024 UG (HRB 89854), in Köln (DE), Gesellschafterin;
Cenawa GmbH (HRB 166701), in Grünwald (DE), Gesellschafterin;
GFC Global Founders Capital GmbH (HRB 186074 B), in Berlin (DE), Gesellschafterin;
Holzammer Verwaltungs GmbH (HRB 24807), in Altdorf (DE), Gesellschafterin;
JOYANCE PARTNERS, L.P. (6475535), in Wilmington (US), Gesellschafterin;
LMT Beteiligungs GmbH (HRB 164220), in Hamburg (DE), Gesellschafterin;
MCH Management Capital Holding AG (HRB 168916), in München (DE), Gesellschafterin;
MG Beteiligungs GmbH (HRB 153247), in Grünwald (DE), Gesellschafterin;
Rocket Internet Capital Partners (Euro) II SCS (B223757), in Luxemburg (LU), Gesellschafterin;
Rocket Internet Capital Partners II SCS (B223756), in Luxemburg (LU), Gesellschafterin;
SOCIAL STARTS - A PIONEER, L.P. (5845574), in Wilmington (US), Gesellschafterin;
SOCIAL STARTS - A, L.P. (5833771), in Wilmington (US), Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wahl, Sebastian Christof Theodor, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Von Polheim, Carl-Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Pullach im Isartal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004958813, Commercial Registry Office Zug, (170)
mybacs GmbH, in Zug, CHE-240.041.905, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, Publ. 1004918781).
Statutenänderung:
26.06.2020.
Stammkapital neu:
CHF 31'800.00 [bisher: CHF 26'600.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freiherr von Villiez, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Starnberg (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Machule, Dirk Günter Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Seengen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schwaller, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sier, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Aquarius 024 UG (HRB 89854), in Köln (DE), Gesellschafterin, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Cenawa GmbH (HRB 166701), in Grünwald (DE), Gesellschafterin, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
GFC Global Founders Capital GmbH (HRB 186074 B), in Berlin (DE), Gesellschafterin, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 12 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Holzammer Verwaltungs GmbH (HRB 24807), in Altdorf (DE), Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
JOYANCE PARTNERS, L.P. (6475535), in Wilmington (US), Gesellschafterin, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
MCH Management Capital Holding AG (HRB 168916), in München (DE), Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Rocket Internet Capital Partners (Euro) II SCS (B223757), in Luxemburg (LU), Gesellschafterin, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 12 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Rocket Internet Capital Partners II SCS (B223756), in Luxemburg (LU), Gesellschafterin, mit 41 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
SOCIAL STARTS - A PIONEER, L.P. (5845574), in Wilmington (US), Gesellschafterin, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
SOCIAL STARTS - A, L.P. (5833771), in Wilmington (US), Gesellschafterin, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00.