Dieter Schumann
domiciled in Zürich, from Germany Active mandates: Design Services GmbH Connected persons: Tobias Arnim Lutz, Nils Becker, Thomas Navello You can stay up to date through "Dieter Schumann", please log in or register free of charge.You are now following "Dieter Schumann"
Credit rating You can stay up to date through "Dieter Schumann", please log in or register free of charge.You are now following "Dieter Schumann"
|
|
Dieter Schumann
domiciled in Zürich, from Germany Active mandates: IT Rocks GmbH in Liquidation, DUDU DADA GmbH Connected persons: Sarah Van Nuffel-Keist, Marc Philipp van Nuffel You can stay up to date through "Dieter Schumann", please log in or register free of charge.You are now following "Dieter Schumann"
Credit rating You can stay up to date through "Dieter Schumann", please log in or register free of charge.You are now following "Dieter Schumann"
|
Places where people with the name Dieter Schumann live
Sectors in which people with the name Dieter Schumann work
Interior design and decoration
IT services
Interior design and decoration
IT services
Private persons with the name Dieter Schumann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Dieter Schumann
Publication number: HR02-1005468261, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Architonic ArchDaily AG, in Zürich, CHE-109.883.186, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2021, Publ. 1005345117).
Statutenänderung:
29.04.2022.
Firma neu:
DAAily platforms AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Realisierung von Projekten zur Förderung der Einheit von Architektur und Design sowie die Planung und Ausführung architektonischer Objekte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Navello, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumann, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005231818, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Eurel AG, in Buochs, CHE-103.625.958, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2020, Publ. 1004941663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumann, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Postbauer-Heng (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2243669, Commercial Registry Office Zurich, (20)
architonic ag, in Zürich, CHE-109.883.186, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 23.11.2012, Publ. 6944440).
Statutenänderung:
19.06.2015.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Becker, Nils, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Navello, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Schumann, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Dialog Treuhand AG (CHE-107.380.454), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dialog Treuhand AG (CH-035.3.012.908-7)].