Dr. Manfred Schultheiss
domiciled in Zürich, from Zürich Active mandates: Rheuma- und Physiotherapiezentrum Dolderstrasse AG, Seerubin Verwaltungen + Dienstleistungen AG Connected persons: Sylke Schultheiss-Stübel You can stay up to date through "Dr. Manfred Schultheiss", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Manfred Schultheiss"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Manfred Schultheiss", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Manfred Schultheiss"
|
Places where people with the name Manfred Schultheiss live
Sectors in which people with the name Manfred Schultheiss work
Operation of general healthcare facilities
Management of real estate portfolio properties
Operation of general healthcare facilities
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Manfred Schultheiss
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Manfred Schultheiss
Publication number: HR02-1005118613, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Seerubin Verwaltungen + Dienstleistungen AG, bisher in Wollerau, CHE-331.000.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2018, Publ. 4380681).
Statutenänderung:
25.02.2021.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Dolderstrasse 14, 8032 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schultheiss, Dr. Manfred, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach];
Schultheiss-Stübel, Sylke, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach].
Publication number: 3464731, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Nutrosana GmbH, in Wollerau, CHE-105.603.695, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2013, Publ. 910777).
Firma neu:
Nutrosana GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.02.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schultheiss, Manfred, von Zürich, in Wollerau, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Schultheiss-Stübel, Sylke, von Zürich, in Freienbach, Vorsitzende der Geschäftsführung und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, und [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Seerubin Verwaltungen + Dienstleistungen AG (CHE-331.000.552), in Wollerau, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Seerubin Verwaltungen + Dienstleistungen AG (CH-130.3.017.146-1)].
Publication number: 3319417, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Heinz Kaiser Immobilien AG, in Zürich, CHE-101.585.963, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, Publ. 917289).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Heinz, von Zürich, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schultheiss, Manfred, von Zürich, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schultheiss, Sylke, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.