Jürgen Schuler
domiciled in Baden-Baden, from Germany Active mandates: PREAG Treuhand GmbH Connected persons: Marcel Lutz You can stay up to date through "Jürgen Schuler", please log in or register free of charge.You are now following "Jürgen Schuler"
Credit rating You can stay up to date through "Jürgen Schuler", please log in or register free of charge.You are now following "Jürgen Schuler"
|
Places where people with the name Jürgen Schuler live
Sectors in which people with the name Jürgen Schuler work
Data processing and hosting services
Data processing and hosting services
Private persons with the name Jürgen Schuler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jürgen Schuler
Publication number: HR02-1005841798, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
PREAG Treuhand GmbH, bisher in Wittenbach, CHE-101.683.672, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2015, Publ. 2283801).
Statutenänderung:
06.09.2023.
Sitz neu:
Wolfhalden.
Domizil neu:
Obergatter 608, 9427 Wolfhalden.
Zweck neu:
Betrieb von lnternetpräsenzen, Internetplattformen und/oder Internetmarktplätzen, Sicherung, Wahrung und Handel von und mit Namen-, Firmen-, Medien- und Markenrechten, An- und Verkauf von Immobilien, Vermögensverwaltung und Beratung sowie Vermittlung von Waren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zweckes förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer];
Lutz, Marcel, von Wolfhalden, in Roggwil (TG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 2283801, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
PREAG Treuhand GmbH, in Wittenbach, CHE-101.683.672, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2012, Publ. 6709910). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.04.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
revisio treuhand gmbh (CH-320.4.069.940-5), in Wittenbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Marcel, von Wolfhalden, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schuler, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
X-Welt GmbH, 9000 St. Gallen, in S t . G a l l e n , Flurhofstrasse 52a, 9000 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.12.2000.
Zweck:
Installation und Vermietung von Internet-Anschlüssen;
Betrieb von Internetpräsenzen, Internetplattformen und/oder Internetmarktplätzen;
Sicherung von, Wahrung von und Handel mit Namen-, Firmen- und Markenrechten;
An- und Verkauf von Immobilien in Deutschland und Österreich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schuler, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-;
Lutz, Marcel, von Wolfhalden, in Rorschach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-.