Armin Schuler
domiciled in Benken, from Sattel and Benken (SG) Active mandates: Natürlich am Bau GmbH Connected persons: Rita Schuler-Blöchlinger You can stay up to date through "Armin Schuler", please log in or register free of charge.You are now following "Armin Schuler"
Credit rating You can stay up to date through "Armin Schuler", please log in or register free of charge.You are now following "Armin Schuler"
|
Places where people with the name Armin Schuler live
Sectors in which people with the name Armin Schuler work
Other construction
Other construction
Private persons with the name Armin Schuler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Armin Schuler
Publication number: HR02-1005996813, Commercial Registry Office Uri, (120)
Kraftwerk Schächental AG, in Altdorf (UR), CHE-103.913.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2023, Publ. 1005696476).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jauch, Werner, von Isenthal, in Seedorf (UR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgener, Remo, von Saas-Fee, in Schattdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schuler, Armin, von Unterschächen, in Altdorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005949439, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Napule AG, in Zollikon, CHE-364.675.314, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2023, Publ. 1005830621).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Armin, von Alpthal, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grenga, Lorenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005330507, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Napule GmbH, in Meilen, CHE-364.675.314, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2021, Publ. 1005286606).
Statutenänderung:
08.10.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 08.10.2021 und Bilanz per 30.06.2021 mit Aktiven von CHF 1'337'581.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 862'335.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
Napule AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Restaurants, Bars, Cafés, Pubs, Hotels, Gast- und Unterhaltungsstätten und den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Lebensmitteln und Lebensmittelprodukten sowie mit Getränken aller Art. Ausserdem bezweckt sie den Handel mit Home Delivery und Take-Away. Die Gesellschaft bezweckt ausserdem die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich Gastronomie, die Durchführung von Investment- und Transportgeschäften sowie die Durchführung von Finanzierungsgeschäften aller Art, insbesondere im Gebiet der Hotel-, Restaurations- sowie Lebensmittel- und Getränkebranche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Brief oder E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albres Holding AG (CHE-103.719.826), in Zürich, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bencivenga, Bruno, von Küsnacht (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Erni, Sascha, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Schuler, Armin, von Alpthal, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tromiro, Raffaele, italienischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wickart, Marco, von Mosnang, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].