Cornelia Schürch
domiciled in Autigny, from Heimiswil Active mandates: VISEA Personalvorsorgestiftung Connected persons: Thomas Auderset, Christian Eichenberger, Christof Künzi and more You can stay up to date through "Cornelia Schürch", please log in or register free of charge.You are now following "Cornelia Schürch"
Credit rating You can stay up to date through "Cornelia Schürch", please log in or register free of charge.You are now following "Cornelia Schürch"
|
Places where people with the name Cornelia Schürch live
Sectors in which people with the name Cornelia Schürch work
Operation of an pension fund
Operation of an pension fund
Private persons with the name Cornelia Schürch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Cornelia Schürch
Publication number: HR02-1005094232, Commercial Registry Office Berne, (36)
VISEA Personalvorsorgestiftung, in Zollikofen, CHE-109.609.722, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2018, Publ. 3985311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sina Schneider, Gilberta, von Diemtigen und Basel, in Mattstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedemar, Lina Dr., von Bern, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roder, Christoph Bendicht, von Wengi, in Münchenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Driussi, Daniele, von Wil ZH, in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auderset, Thomas, von Gurmels, in Schmitten FR, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzi, Christof, von Wattenwil, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach, Philipp, von Messen, in Messen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schürch, Cornelia, von Heimiswil, in Autigny, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedemar, Victor Dino, von Bern, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3446737, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
cts trading GmbH, in Hergiswil (NW), CHE-115.689.988, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2015, Publ. 2503635).
Firma neu:
cts trading GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.03.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Cornelia, von Luzern, in Hergiswil (NW), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1456883, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
cts trading GmbH, in Hergiswil NW, CHE-115.689.988, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2010, S. 13, Publ. 5643644).
Domizil neu:
Seestrasse 53A, 6052 Hergiswil NW.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürch, Thomas, von Luzern, in Hergiswil NW, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schürch, Cornelia, von Luzern, in Hergiswil NW, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Cornelia, von Luzern, in Hergiswil NW, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.