Michael Daniel Schröder
domiciled in Oberlunkhofen, from Frauenfeld Active mandates: SpitexPro GmbH, pro real estate ag Connected persons: Dalibor Stojkov, Marcel Klinkosch, Julia Cohausz and more You can stay up to date through "Michael Daniel Schröder", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Daniel Schröder"
Credit rating You can stay up to date through "Michael Daniel Schröder", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Daniel Schröder"
|
Places where people with the name Michael Daniel Schröder live
Sectors in which people with the name Michael Daniel Schröder work
Operation of general healthcare facilities
Management of real estate portfolio properties
Operation of general healthcare facilities
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Michael Daniel Schröder
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Michael Daniel Schröder
Publication number: HR02-1006099526, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SpitexCare GmbH, in Zürich, CHE-495.447.488, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2024, Publ. 1005996576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schröder, Michael Daniel, von Frauenfeld, in Oberlunkhofen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stojkov, Dalibor, von Castaneda, in Opfikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Klinkosch, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1006093484, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SpitexPro GmbH, in Zürich, CHE-134.949.517, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2024, Publ. 1006007181).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klinkosch, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schröder, Michael Daniel, von Frauenfeld, in Oberlunkhofen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1006007181, Commercial Registry Office Zurich, (20)
My Spitex Kanton Zürich GmbH, in Thalwil, CHE-134.949.517, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2022, Publ. 1005552789).
Statutenänderung:
25.03.2024.
Firma neu:
SpitexPro GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Seebacherstrasse 4, 8052 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von spitalexternen Pflege- und Betreuungsdienstleistungen für private Haushalte. Dies umfasst unter anderem die Bereitstellung von qualifiziertem Pflegepersonal für die häusliche Pflege und Unterstützung, Betreuung von älteren Menschen, Personen mit Behinderung und anderen hilfsbedürftigen Gruppen, die ambulante Pflege benötigen, sowie die Durchführung von Gesundheitsförderungs- und Präventionsmassnahmen. Darüber hinaus zielt die Gesellschaft auf die Vermittlung und den Verleih von Fachpersonal in den Bereichen Gesundheitswesen, Sozialwesen und weiteren Sektoren. Dies beinhalte die professionelle Vermittlung von qualifizierten Arbeitskräften an Unternehmen und Institutionen, sowohl für temporäre Einsätze als auch für Festanstellungen, mit dem Ziel, den Bedarf an Fachkräften effektiv zu decken und zur Optimierung der Personalressourcen beizutragen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Dies schliesst die Möglichkeit ein, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland zu beteiligen, Zweigniederlassungen zu eröffnen und Liegenschaften zu erwerben oder zu veräussern. Die Firma kann zudem Weiterbildungsmassnahmen für Pflegefachkräfte und Personal in den relevanten Berufsfeldern anbieten, um die Qualität und Professionalität der Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klinkosch, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schröder, Michael Daniel, von Frauenfeld, in Oberlunkhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stojkov, Dalibor, von Castaneda, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.