Gabriele Schröder
domiciled in Wollerau, from Germany Active mandates: Relax Invest AG Connected persons: Joachim Schröder You can stay up to date through "Gabriele Schröder", please log in or register free of charge.You are now following "Gabriele Schröder"
Credit rating You can stay up to date through "Gabriele Schröder", please log in or register free of charge.You are now following "Gabriele Schröder"
|
Places where people with the name Gabriele Schröder live
Sectors in which people with the name Gabriele Schröder work
Operation of other financial institutions
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Gabriele Schröder
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gabriele Schröder
Publication number: HR02-1004610544, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Relax Invest AG, in Wollerau, CHE-116.243.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2017, Publ. 3884567).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schröder, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schröder, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3785935, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Pensionskasse der Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, in Basel, CHE-109.716.358, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3193063).
Name neu:
Pensionskasse der Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 12.07.2017 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrli, Kurt, von Heiden, in Cham, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schröder, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Heitersheim (DE), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cremer, Iris, deutsche Staatsangehörige, in Schwabenheim an der Selz (DE), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giger, Frank, von Breitenbach, in Breitenbach, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schreiber, Frank, von Lugano, in Reitnau, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jazurlo, Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Münchenstein, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 2259819, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Pensionskasse der Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, in Basel, CHE-109.716.358, Stiftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2015, Publ. 2038645).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giauque Fischer, Edith, von Prêles, in Muttenz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hammer, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauschke, Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schröder, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Heitersheim (DE), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Heitersheim (D), Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schläpfer, Urs, von Oberwil BL, in Biel-Benken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreiber, Frank, von Lugano, in Reitnau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bähler Treuhand GmbH (CHE-114.466.894), in Ettingen, Revisionsstelle [bisher: Bähler Treuhand GmbH (CH-280.4.012.008-4/ )].