Fabian Sven Schrenk
domiciled in Trimbach, from Schaffhausen Active mandates: Personalvorsorgestiftung der THURBO AG, Thurbo AG Connected persons: Melanie Eggenberger, Regula Bolliger, Andreas Josef Wagner and more You can stay up to date through "Fabian Sven Schrenk", please log in or register free of charge.You are now following "Fabian Sven Schrenk"
Credit rating You can stay up to date through "Fabian Sven Schrenk", please log in or register free of charge.You are now following "Fabian Sven Schrenk"
|
Places where people with the name Fabian Sven Schrenk live
Sectors in which people with the name Fabian Sven Schrenk work
Operation of an pension fund
Transportation of passenger and freight by train
Operation of an pension fund
Transportation of passenger and freight by train
Private persons with the name Fabian Sven Schrenk
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Fabian Sven Schrenk
Publication number: HR02-1006121769, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Personalvorsorgestiftung der THURBO AG, in Kreuzlingen, CHE-112.695.194, Stiftung (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2024, Publ. 1005977854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saxer, Christian, von Sevelen, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrenk, Fabian, von Schaffhausen, in Trimbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1006112072, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Thurbo AG, in Kreuzlingen, CHE-109.349.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2023, Publ. 1005919008). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saxer, Christian, von Sevelen, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schurter, Werner, von Eglisau, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blumenthal, Paul, von Eisten, in Wünnewil (Wünnewil-Flamatt), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ehret, Urban, deutscher Staatsangehöriger, in Breisach am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häberli-Koller, Brigitta, von Münchenbuchsee, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schrenk, Fabian, von Schaffhausen, in Trimbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1006053093, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gilado GmbH, bisher in Trimbach, CHE-261.464.418, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2019, Publ. 1004682087).
Statutenänderung:
29.05.2024.
Firma neu:
Gilado Consulting GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Gilado Consulting Sàrl) (Gilado Consulting Sagl) (Gilado Consulting Ltd liab. Co).
Sitz neu:
Horgen.
Domizil neu:
Bergstrasse 15, 8810 Horgen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, der Erwerb und der Vertrieb von Erzeugnissen der Daten-, Informationsverarbeitungs- und Nachrichtentechnik sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Beratungs-, Unterhalts- und anderen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schrenk, Fabian Sven, von Schaffhausen, in Trimbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singh, Gaurav, indischer Staatsangehöriger, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Neuchâtel, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].