Silvia Schöpfer
domiciled in Lauperswil, from Escholzmatt-Marbach Active mandates: Wärmeverbund Lauperswil AG Connected persons: Jürg Rothenbühler You can stay up to date through "Silvia Schöpfer", please log in or register free of charge.You are now following "Silvia Schöpfer"
Credit rating You can stay up to date through "Silvia Schöpfer", please log in or register free of charge.You are now following "Silvia Schöpfer"
|
Places where people with the name Silvia Schöpfer live
Sectors in which people with the name Silvia Schöpfer work
Electrical power production and utilities
Electrical power production and utilities
Private persons with the name Silvia Schöpfer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Silvia Schöpfer
Publication number: HR02-1005176758, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wärmeverbund Lauperswil AG, in Lauperswil, CHE-322.434.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2014, S.0, Publ. 1382303).
Domizil neu:
Dorfstrasse 67, 3438 Lauperswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langenegger, Alfred, von Langnau im Emmental, in Emmenmatt (Lauperswil), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Hans Ulrich, von Langnau im Emmental, in Zollbrück (Lauperswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schöpfer, Silvia, von Escholzmatt-Marbach, in Lauperswil, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothenbühler, Jürg, von Lauperswil, in Lauperswil (Rüderswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005002532, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Die Holzmacher S & S GmbH, in Luzern, CHE-110.498.346, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2012, S.0, Publ. 6605406).
Statutenänderung:
09.10.2020.
Firma neu:
Die Holzmacher GmbH.
Sitz neu:
Adligenswil.
Domizil neu:
Blattenstrasse 7, 6043 Adligenswil.
Zweck neu:
Betrieb einer Schreinereiwerkstatt sowie Handel mit Waren aller Art, insbesondere für das Baugewerbe;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung und Veräusserung von Grundstücken.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 09.01.2004 übernimmt die Gesellschaft von Franz Schöpfer, von Schüpfheim, in Escholzmatt, Silvia Schöpfer, von Escholzmatt, in Escholzmatt und Severin Stocker, von Grosswangen, in Luzern, Vermögenswerte gemäss detaillierter Auflistung im Sacheinlagevertrag, im Werte und zum Preise von CHF 48'000.--, welcher Betrag voll an das Stammkapital angerechnet wird.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöpfer, Silvia, von Escholzmatt, in Escholzmatt, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöpfer, Franz, von Schüpfheim und Escholzmatt-Marbach, in Escholzmatt-Marbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Schüpfheim, mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00];
Stocker, Severin, von Grosswangen, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00];
Erbengemeinschaft Silvia-Maria Schöpfer sel..
bestehend aus:
Franz Schöpfer, von Escholzmatt-Marbach und Schüpfheim, in Escholzmatt-Marbach, Sarina Maria Schöpfer, von Escholzmatt-Marbach und Schüpfheim, in Escholzmatt-Marbach, Alicia-Anna Schöpfer, von Escholzmatt-Marbach und Schüpfheim, in Escholzmatt-Marbach und Elena-Eva Schöpfer, von Escholzmatt-Marbach und Schüpfheim, in Escholzmatt-Marbach, Gesellschafterin, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 2092838, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Die Holzmacher S & S GmbH, in Luzern, Geissensteinring 12, 6005 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
9.01.2004.
Zweck:
Betrieb einer Schreinereiwerkstatt sowie Handel mit Waren aller Art, insbesondere für das Baugewerbe;
Beteiligungen;
Erwerb oder Veräusserung von Grundstücken.
Stammkapital:
CHF 48'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlagevertrag vom 09.01.2004 übernimmt die Gesellschaft von Franz Schöpfer, von Schüpfheim, in Escholzmatt, Silvia Schöpfer, von Escholzmatt, in Escholzmatt und Severin Stocker, von Grosswangen, in Luzern, Vermögenswerte gemäss detaillierter Auflistung im Sacheinlagevertrag, im Werte und zum Preise von CHF 48'000.--, welcher Betrag voll an das Stammkapital angerechnet wird.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schöpfer, Franz, von Schüpfheim, in Escholzmatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--;
Schöpfer, Silvia, von Escholzmatt, in Escholzmatt, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--;
Stocker, Severin, von Grosswangen, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--.