André Schöpfer
domiciled in Sion, from Sion Active mandates: Garage Lotus SA Connected persons: No connected person You can stay up to date through "André Schöpfer", please log in or register free of charge.You are now following "André Schöpfer"
Credit rating You can stay up to date through "André Schöpfer", please log in or register free of charge.You are now following "André Schöpfer"
|
Places where people with the name André Schöpfer live
Sectors in which people with the name André Schöpfer work
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Private persons with the name André Schöpfer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: André Schöpfer
Publication number: HR02-1006018763, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Pier 1 AG, in Ingenbohl, CHE-491.496.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2022, Publ. 1005430221).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöpfer, André, von Escholzmatt-Marbach, in Ingenbohl, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005930270, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Schöpfer Group AG, in Ingenbohl, CHE-115.138.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2023, Publ. 1005850840).
Statutenänderung:
02.01.2024.
Firma neu:
ALSC Catering AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Reding-Biberegg, Aloys, von Luzern, in Ingenbohl, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöpfer, André, von Escholzmatt-Marbach, in Ingenbohl, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005521797, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Schöpfer Holding AG, in Ingenbohl, CHE-115.138.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2022, Publ. 1005503769).
Statutenänderung:
07.07.2022.
Firma neu:
Schöpfer Group AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft ist in den Branchen Gastronomie, Beherbergung und Touristik tätig, führt Restaurations- und Cateringbetriebe, Hotels sowie mobile Verpflegungsstätten. Sie erbringt in diesen Bereichen Dienstleistungen aller Art und kann sämtliche Geschäfte im ln- und Ausland tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Ferner kann sie sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussem und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 12.10.2009 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Schöpfer Gastronomie AG (CH-130.3.013.625-0), in Brunnen, Gemeinde Ingenbohl, zum Preis von CHF 100'000.--, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöpfer, André, von Escholzmatt-Marbach, in Ingenbohl, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Escholzmatt, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
von Reding-Biberegg, Aloys, von Luzern, in Ingenbohl, Mitglied, mit Einzelunterschrift.