Reinhard Schnyder
domiciled in Zürich, from Gampel-Bratsch Active mandates: STIFTUNG DIGIVOLUTION, SPR-Motivation Dubler Pierre & Co in Liq Connected persons: Jean-Pierre Brügger, André Michel Duvillard, Gérald Vernez You can stay up to date through "Reinhard Schnyder", please log in or register free of charge.You are now following "Reinhard Schnyder"
Credit rating You can stay up to date through "Reinhard Schnyder", please log in or register free of charge.You are now following "Reinhard Schnyder"
|
Places where people with the name Reinhard Schnyder live
Sectors in which people with the name Reinhard Schnyder work
Religious, political or secular associations
BranchCode_n/a
Religious, political or secular associations
BranchCode_n/a
Private persons with the name Reinhard Schnyder
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Reinhard Schnyder
Publication number: HR02-1005573641, Commercial Registry Office Berne, (36)
STIFTUNG DIGIVOLUTION, in Muri bei Bern, CHE-260.632.564, Stiftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2021, Publ. 1005349597).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörig, Adolf Johann, von Appenzell, in Baar, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Reinhard, von Gampel-Bratsch, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005361283, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
FUTURE TAGS AG, bisher in Altdorf (UR), CHE-431.547.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005202267).
Statutenänderung:
03.12.2021.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Reinhard, von Gampel-Bratsch, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Pisa, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Buccinasco (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Masciadri, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Paradiso, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3001343, Commercial Registry Office Uri, (120)
FUTURE TAGS AG, in Altdorf (UR), CHE-431.547.242, c/o Thomas Arnold, Rechtsanwalt und Notar, Dätwylerstrasse 4, 6460 Altdorf UR, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.07.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Planung und Entwicklung von Software für EDV-Systeme und der Realisierung von EDV-Projekten, der Herstellung und Vertrieb von Software für die Herstellung von Applikationen für Smartphones, Tablets und Personalcomputern. Sie kann Lizenzen im Anwendungsbereich Smart-Retail übernehmen und diese halten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten und verwalten, verwerten und veräussern. Sie kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die mit diesem zusammenhängen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 16.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schnyder, Reinhard, von Gampel-Bratsch, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Perfetti, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in 20129 Milano (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pisa, Marco, unbekannte Staatsangehörigkeit, in 20090 Buccinasco (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.