Reto Schnider
domiciled in Engelburg, from Appenzell Active mandates: Schnider AG Transporte und Recycling Connected persons: Eduard Keller, Daniel Schnider, Simon Klemens Dietsche and more You can stay up to date through "Reto Schnider", please log in or register free of charge.You are now following "Reto Schnider"
Credit rating You can stay up to date through "Reto Schnider", please log in or register free of charge.You are now following "Reto Schnider"
|
|
Reto Schnider
domiciled in Andelfingen, from Vals Active mandates: tierarztpraxis wyland ag Connected persons: Caroline Koch, Franz Josef Föhn You can stay up to date through "Reto Schnider", please log in or register free of charge.You are now following "Reto Schnider"
Credit rating You can stay up to date through "Reto Schnider", please log in or register free of charge.You are now following "Reto Schnider"
|
Places where people with the name Reto Schnider live
Sectors in which people with the name Reto Schnider work
Transportation of passenger and freight by road
Veterinary medicine
Transportation of passenger and freight by road
Veterinary medicine
Private persons with the name Reto Schnider
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Reto Schnider
Publication number: HR02-1005997799, Commercial Registry Office Zurich, (20)
tierarztpraxis wyland ag, in Kleinandelfingen, CHE-353.961.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2012, S.0, Publ. 6751266).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaser, Thomas, von Lostorf, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Caroline, von Ruswil, in Henggart, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnider, Reto, von Vals, in Andelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6751266, Commercial Registry Office Zurich, (20)
tierarztpraxis wyland ag, in Kleinandelfingen, CH-020.3.038.086-6, Weinlandstrasse 10, 8451 Kleinandelfingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.06.2012, 28.06.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Tierarztpraxis. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der nicht im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft tierarztpraxis wyland, Dr. Föhn, Dr. Kaser, Dr. Schnider, in Kleinandelfingen, gemäss Vertrag vom 11.06.2012 und Übernahmebilanz per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 405'221.09 und Passiven von CHF 93'169.96, wofür 120 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 192'051.13 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schnider, Reto, von Vals, in Andelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Föhn, Josef, von Muotathal, in Andelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaser, Thomas, von Lostorf, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3427828, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Schnider AG Transporte und Recycling, in Gaiserwald, CH-320.3.012.707-9, Durchführung von Transporten aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2001, S. 7809).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnider, Josef, von Appenzell, in Engelburg (Gaiserwald), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, Reto, von Appenzell, in Engelburg (Gaiserwald), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].