Roman Schnelli
domiciled in Wil, from Kirchberg (SG) Active mandates: Tierarztpraxis Surselva GmbH, Rovi Treuhand AG and more Connected persons: Rahel Högger, Nikolaos Tsourekis, Daniel Binder and more You can stay up to date through "Roman Schnelli", please log in or register free of charge.You are now following "Roman Schnelli"
Credit rating You can stay up to date through "Roman Schnelli", please log in or register free of charge.You are now following "Roman Schnelli"
|
|
Roman Schnelli
domiciled in Zürich, from Kirchberg (SG) Active mandates: include7 AG, Süperplanet Entertainment AG Connected persons: Jonas Schnelli, Patrick Daniel Gsell You can stay up to date through "Roman Schnelli", please log in or register free of charge.You are now following "Roman Schnelli"
Credit rating You can stay up to date through "Roman Schnelli", please log in or register free of charge.You are now following "Roman Schnelli"
|
Places where people with the name Roman Schnelli live
Sectors in which people with the name Roman Schnelli work
Veterinary medicine
Fiduciary services
IT services
Other services: entertainment and recreation
Veterinary medicine
Fiduciary services
IT services
Other services: entertainment and recreation
Private persons with the name Roman Schnelli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roman Schnelli
Publication number: HR02-1005270674, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
ES Gastro GmbH, in Wil (SG), CHE-112.276.035, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2009, S.15, Publ. 4967494).
Statutenänderung:
05.08.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomiebetrieben. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen im In- und Ausland erwerben oder errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verkaufen, belasten und verwalten sowie handeln damit. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch eingetragene Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnelli, Erich, von Kirchberg SG, in Kirchberg SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00;
Schnelli, Roman, von Kirchberg SG, in Wil SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PN Finanz AG (CHE-393.083.185), in Wil SG, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Neff, Priska, von Appenzell, in Hosenruck (Wuppenau), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4152141, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Avadro AG, in Zuzwil SG, CHE-215.064.085, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2016, Publ. 2905685).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnelli, Roman, von Kirchberg SG, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferencz, Gabor Roman, von Bern, in Oberglatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Büchel, Heinz, von Rüthi SG, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2905685, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Avadro AG, in Zuzwil SG, CHE-215.064.085, Herbergstrasse 31, 9524 Zuzwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2016.
Zweck:
Vermitteln von Hotelübernachtungen und Parkplätzen an Flughäfen, Bahnhöfen und Schiffshäfen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schnelli, Roman, von Kirchberg SG, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.