Manfred Schmitt
domiciled in Ebnat-Kappel, from Benken (SG) Active mandates: ZVG Zürcher Verwaltungsgesellschaft Klett & Co Connected persons: David Justinus Michael Klett, Michael Klett You can stay up to date through "Manfred Schmitt", please log in or register free of charge.You are now following "Manfred Schmitt"
Credit rating You can stay up to date through "Manfred Schmitt", please log in or register free of charge.You are now following "Manfred Schmitt"
|
Places where people with the name Manfred Schmitt live
Sectors in which people with the name Manfred Schmitt work
Operation of other financial institutions
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Manfred Schmitt
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Manfred Schmitt
Publication number: 1134271, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ZVG Zürcher Verwaltungsgesellschaft Klett & Co, in Uster, CH-020.2.900.198-9, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2007, S. 24, Publ. 4166050).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klima, Manfred, von Uster, in Egg, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitt, Manfred, von Benken SG, in Ebnat-Kappel, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5891544, Commercial Registry Office Zurich, (20)
K+S Treuhand AG, in Uster, CH-020.3.915.310-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2009, S. 29, Publ. 4952210).
Firma neu:
K+S Treuhand AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.11.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitt, Manfred, von Benken SG, in Uster, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klima, Manfred, von Uster, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4952210, Commercial Registry Office Zurich, (20)
K+S Treuhand AG, in Uster, CH-020.3.915.310-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2000, S. 4356).
Statutenänderung:
24.03.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt alle Dienstleistungen auf dem Gebiet der Wirtschaftsprüfung, der Unternehmensberatung und des Treuhandwesens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klima-Schenk, Verena, von Uerkheim und Stäfa, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urs Käser Treuhand GmbH, in Illnau-Effretikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitt, Manfred, von Benken SG, in Uster, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Klima, Manfred, von Uster, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].