Toni Schmid
domiciled in Frutigen, from Adelboden Active mandates: Markus Moser AG, Kabelgenossenschaft Frutigen Connected persons: Brigitte Schmid, Markus Moser-Hämmerle, Erich Rauber and more You can stay up to date through "Toni Schmid", please log in or register free of charge.You are now following "Toni Schmid"
Credit rating You can stay up to date through "Toni Schmid", please log in or register free of charge.You are now following "Toni Schmid"
|
Places where people with the name Toni Schmid live
Sectors in which people with the name Toni Schmid work
Other construction
Telephone and telecommunications
Other construction
Telephone and telecommunications
Private persons with the name Toni Schmid
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Toni Schmid
Publication number: HR02-1005953457, Commercial Registry Office Berne, (36)
True Finanz AG in Liquidation, bisher in Grenchen, CHE-108.146.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2023, Publ. 1005828845).
Statutenänderung:
25.01.2024.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
c/o taconla Services GmbH, Bundesgasse 16, 3011 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Toni, deutscher Staatsangehöriger, in Taunusstein (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005099379, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
True Finanz AG, in Grenchen, CHE-108.146.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2017, Publ. 3570291).
Statutenänderung:
08.02.2021.
Zweck neu:
Finanzierung, Vermittlung und Übernahme von Speditionsgeschäften sowie Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, Liegenschaften erwerben und veräussern, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner ihren direkt oder indirekt gehaltenen Tochtergesellschaften sowie mit ihr wirtschaftlich verbundenen Personen und Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie durch deren direkt oder indirekt beherrschten Gesellschaften) direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften oder Personen Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder der fiduziarischen Übereignungen von Aktien der Gesellschaften oder Schuldbeitritten oder Garantien irgendwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht, dies auch zu Vorzugskonditionen, z.B. ohne Zins oder andere direkte oder indirekte Gegenleistung, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung, in elektronischer Form oder durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hämmerli, Dr. Heinz, von Vinelz, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Toni, deutscher Staatsangehöriger, in Taunusstein (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2134767, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sportzentrum Frutigen AG, in Frutigen, CHE-105.899.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2014, Publ. 1818287).
Domizil neu:
Sportweg 1, 3714 Frutigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider-Offermann, Jürg, von Frutigen, in Frutigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldburger, Roger, von Teufen AR, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Toni, von Adelboden, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Germann-Flury, Hans, von Adelboden, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiedmer, Karin, von Diemtigen, in Diemtigen, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Patrick, von Widnau, in Frutigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Trummer-Trachsel, Franziska, von Frutigen, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Trachsel, Franziska];
Grossen-Rösti, Annelies, von Kandergrund, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid-Rutz, Samuel, von Adelboden, in Ried (Frutigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.