Thierry Schmid
domiciled in Sion, from Sion Active mandates: Imprimerie Schmid SA, Les Encrés Imprimeurs SA and more Connected persons: Barbara Schäublin Schmid, Benoît Ernest Gaspard Schöchli, Aline Nicol Schöchli and more You can stay up to date through "Thierry Schmid", please log in or register free of charge.You are now following "Thierry Schmid"
Credit rating You can stay up to date through "Thierry Schmid", please log in or register free of charge.You are now following "Thierry Schmid"
|
|
Thierry Schmid
domiciled in Lausanne, from Otelfingen Active mandates: FLH Immob SA, schmid architectes SA and more Connected persons: Fabrice Mezino, Hervé Tavel, Lise Florie Dematteis and more You can stay up to date through "Thierry Schmid", please log in or register free of charge.You are now following "Thierry Schmid"
Credit rating You can stay up to date through "Thierry Schmid", please log in or register free of charge.You are now following "Thierry Schmid"
|
Places where people with the name Thierry Schmid live
Sectors in which people with the name Thierry Schmid work
Operation of a printing plant and/or bindery
Operation of design, graphics and jewellery studios
Operation of investment companies
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
Operation of other financial institutions
Operation of a printing plant and/or bindery
Operation of design, graphics and jewellery studios
Operation of investment companies
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Thierry Schmid
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Thierry Schmid
Publication number: HR02-1006069311, Commercial Registry Office Valais, (621)
FLH Immob SA, à Collombey-Muraz, CHE-260.792.529, société anonyme (No. FOSC 227 du 22.11.2023, Publ. 1005891445).
Inscription ou modification de personne(s):
Dematteis, Lise Florie, citoyenne française, à Ollon, administratrice, avec signature collective à deux sauf avec Fabrice Mezino [précédemment: à Port-Valais];
Schmid, Thierry, de Otelfingen, à Lausanne, administrateur, avec signature collective à deux.
Publication number: HR02-1005107214, Commercial Registry Office Valais, (626)
Imprimerie Schmid SA, à Sion, CHE-101.370.606, société anonyme (No. FOSC 75 du 20.04.2020, Publ. 1004873902).
Modification des statuts:
21.01.2021.
Nouveau but:
La société a pour but principal l'exécution de tous travaux ayant trait à la création graphique, à la composition et à l'impression, la reliure, l'édition, la vente de papier, la fabrication de formules en continu et de blocs. La société peut effectuer toutes opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son but et favorisent son développement. Elle peut prendre des participations dans toutes entreprises analogues et s'intéresser à d'autres sociétés.
Nouvelles actions:
135 actions nominatives de CHF 1'000.00 liées selon statuts [précédemment: 135 actions au porteur de CHF 1'000.00 (chacune)].
Nouveaux faits qualifiés:
[biffé: SNC Auguste et Edmond Schmid, actif net CHF 135'000.--].
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Martin, Gilles, de Sion, à Bramois (Sion), président, avec signature collective à deux;
Gattlen, Thierry, de Sion, à Sion, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Schmid, Thierry, de Sion, à Sion, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: administrateur-délégué, avec signature collective à deux].
Publication number: HR02-1005101301, Commercial Registry Office Valais, (626)
S2 Print Group SA, à Sion, CHE-146.916.654, société anonyme (No. FOSC 233 du 30.11.2020, Publ. 1005035248).
Inscription ou modification de personne(s):
Martin, Gilles, de Sion, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec Signature collective à deux avec un directeur ou le directeur général];
Schöchli, Benoît, de Sierre, à Sierre, vice-président du conseil d'administration, directeur, avec signature collective à deux avec Gilles Martin, Thierry Schmid ou Barbara Schäublin Schmid [précédemment: administrateur, directeur, avec Signature collective à deux avec le président, le vice-président ou le directeur général];
Nicol Schöchli, Aline, de Sierre, à Sierre, administratrice, directrice, avec signature collective à deux avec Gilles Martin, Thierry Schmid ou Barbara Schäublin Schmid [précédemment: administratrice, directrice, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président ou le directeur général];
Schmid, Thierry, de Sion, à Sion, administrateur, directeur général, avec signature collective à deux avec Gilles Martin, Benoît Schöchli ou Aline Nicol Schöchli [précédemment: administrateur, directeur général, avec Signature collective à deux avec le président, le vice-président ou un directeur];
Schäublin Schmid, Barbara, de Basel et Sion, à Savièse, administratrice, directrice, avec signature collective à deux avec Gilles Martin, Benoît Schöchli ou Aline Nicol Schöchli.