Jolanda Schmid
domiciled in Thun, from Affoltern im Emmental Active mandates: Wohngenossenschaft SUNNMATT Connected persons: Silvia Pfeiffer-Bühler, Dario Fahrni, Jasmin Rossi and more You can stay up to date through "Jolanda Schmid", please log in or register free of charge.You are now following "Jolanda Schmid"
Credit rating You can stay up to date through "Jolanda Schmid", please log in or register free of charge.You are now following "Jolanda Schmid"
|
|
Jolanda Schmid
domiciled in Lausen, from Ersigen Active mandates: Pro Renta AG Connected persons: Fabian Wetter, Francis Louis Schmid You can stay up to date through "Jolanda Schmid", please log in or register free of charge.You are now following "Jolanda Schmid"
Credit rating You can stay up to date through "Jolanda Schmid", please log in or register free of charge.You are now following "Jolanda Schmid"
|
Places where people with the name Jolanda Schmid live
Sectors in which people with the name Jolanda Schmid work
Management of real estate portfolio properties
Operation of other financial institutions
Management of real estate portfolio properties
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Jolanda Schmid
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jolanda Schmid
Publication number: HR02-1005206672, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohngenossenschaft SUNNMATT, in Thun, CHE-101.859.445, Genossenschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3856293).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürzeler, Anton, von Aarwangen, in Thun, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrer, Beatrice, von Wynigen und Worb, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Yvonne, von Schwarzenburg, in Thun, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hug, Martin, von Aarberg, in Thun, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rossi, Jasmin, von Binn, in Thun, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Jolanda, von Affoltern im Emmental, in Thun, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Michael, von Zuzwil (BE), in Thun, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004597086, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Wohnbaugenossenschaft Lenzburg, in Lenzburg, CHE-107.951.641, Genossenschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, S.0, Publ. 1759637).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Jolanda, von Niederwil AG, in Staufen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüscher, Hans Rudolf, von Muhen, in Böttstein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Hans, von Lenzburg, in Lenzburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taubert, Beatrice, von Lenzburg, in Lenzburg, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soldati, Mauro, von Coldrerio, in Seon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Deubelbeiss, Rolf, von Holderbank (AG), in Niederlenz, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kleeb, Slawomir, polnischer Staatsangehöriger, in Niederlenz, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1388533, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Impatech AG in Liquidation, in Biel-Benken, CHE-108.275.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2011, Publ. 6330126).
Statutenänderung:
25.02.2014.
Firma neu:
Pro Renta AG.
Sitz neu:
Füllinsdorf.
Domizil neu:
Schneckelerstrasse 20, 4414 Füllinsdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von in- und ausländischen Beteiligungen, das Führen von Treuhandgeschäften sowie das Erbringen allgemeiner Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2014 die am 06.09.2011 beschlossene Auflösung widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.09.2011 aufgelöst.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmid, Francis, von Ersigen, in Lausen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Liquidator mit Einzelunterschrift];
Schmid, Jolanda, von Ersigen, in Lausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.