Johann Schmid
domiciled in Rorschacherberg, from Würenlingen Active mandates: Johann Schmid GmbH Connected persons: Karin Schmid You can stay up to date through "Johann Schmid", please log in or register free of charge.You are now following "Johann Schmid"
Credit rating You can stay up to date through "Johann Schmid", please log in or register free of charge.You are now following "Johann Schmid"
|
|
Johann Schmid
domiciled in Davos Platz, from Langwies Active mandates: Schmid Joh. Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Johann Schmid", please log in or register free of charge.You are now following "Johann Schmid"
Credit rating You can stay up to date through "Johann Schmid", please log in or register free of charge.You are now following "Johann Schmid"
|
|
Johann Schmid
domiciled in Fribourg, from Bern Active mandates: johannschmid.ch, Schmid Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Johann Schmid", please log in or register free of charge.You are now following "Johann Schmid"
Credit rating You can stay up to date through "Johann Schmid", please log in or register free of charge.You are now following "Johann Schmid"
|
Places where people with the name Johann Schmid live
Sectors in which people with the name Johann Schmid work
Operation of general healthcare facilities
BranchCode_n/a
Operation of design, graphics and jewellery studios
Operation of general healthcare facilities
BranchCode_n/a
Operation of design, graphics and jewellery studios
Private persons with the name Johann Schmid
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Johann Schmid
Publication number: HR02-1006128881, Commercial Registry Office Berne, (36)
Exelor AG, in Ittigen, CHE-291.694.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2952701).
Firma neu:
Exelor AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Daniel Giezendanner, Blumenmatt 9, 2572 Mörigen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.05.2024 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 29.08.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissbühler, Hans Jörg, von Sumiswald, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Johannes, von Schönholzerswilen, in Wolfhausen (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villiger Treuhand AG (CHE-106.931.736), in Biberist, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giezendanner, Daniel, von Ebnat-Kappel, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1006094908, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Novalex Rechtsanwälte AG, in Teufen (AR), CHE-343.855.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2022, Publ. 1005382336).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Sarah, von Basel, in Rehetobel, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giuliani, Fabian, von Poschiavo, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Eberle, Vera Franziska, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Giuliani, Piergiorgio Maria, von Poschiavo, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Pavataj, Dr. Burim, von Rehetobel, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Pavataj, Burim, in Rehetobel, mit Einzelunterschrift];
Schmid, Johannes Walter, genannt Hanswalter, von Gais, in Gais, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1006093610, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schmid Chaletbau AG, in Reichenbach im Kandertal, CHE-107.188.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2024, Publ. 1005985379).
Statutenänderung:
28.06.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Johann, von Frutigen, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Christian, von Frutigen, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].