Erika Schmid
domiciled in Eschenbach, from Hohenrain Active mandates: Wasserfitgym E. Schmid Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Erika Schmid", please log in or register free of charge.You are now following "Erika Schmid"
Credit rating You can stay up to date through "Erika Schmid", please log in or register free of charge.You are now following "Erika Schmid"
|
Places where people with the name Erika Schmid live
Sectors in which people with the name Erika Schmid work
Other services in education
Other services in education
Private persons with the name Erika Schmid
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Erika Schmid
Publication number: HR02-1005072444, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Wasserfitgym E. Schmid, in Inwil, CHE-231.860.175, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 214 vom 02.11.2012, S.0, Publ. 6915436).
Sitz neu:
Eschenbach (LU).
Domizil neu:
Sommerau 24, 6274 Eschenbach LU.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Erika, von Hohenrain, in Eschenbach (LU), Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Inwil].
Publication number: 1212563, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Wasserfall GmbH, in Felben-Wellhausen, CHE-105.705.746, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2010, S. 20, Publ. 5771828).
Firma neu:
Wasserfall GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.11.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Erika, von Frutigen, in Felben-Wellhausen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6920128, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Alterssiedlung Dürnten, in Dürnten, CH-020.5.900.498-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2010, S. 30, Publ. 5516766).
Domizil neu:
Nauenstrasse 24d, 8632 Tann.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heeb, Hans, von Zürich und Altstätten, in Dürnten, Mitglied der Verwaltung und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Erika, von Dürnten, in Dürnten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mark, Gion, von Sur, in Tinizong-Rona, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, David, von Zürich, in Wald ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Jürg, von Reute AR, in Dürnten, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Hans, von Rüti ZH, in Dürnten, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
A + B Revisions AG (CH-020.3.900.111-5), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: A + B Revisions AG (CH-020.3.900.111-5), in Rüti ZH].