Astrid Schild
domiciled in Schwanden-Brienz, from Liesberg and Iseltwald Active mandates: Lüthi Treuhand AG, Lehmann + Bacher Treuhand AG Connected persons: Remo Casagrande, Rosmarie Sigrist, Gabriela Meyer-Kunz and more You can stay up to date through "Astrid Schild", please log in or register free of charge.You are now following "Astrid Schild"
Credit rating You can stay up to date through "Astrid Schild", please log in or register free of charge.You are now following "Astrid Schild"
|
|
Astrid Schild
domiciled in Dielsdorf, from Zürich, Heimiswil and Brienzwiler Active mandates: Schild & Partner AG Connected persons: Heinz Hanspeter Schild You can stay up to date through "Astrid Schild", please log in or register free of charge.You are now following "Astrid Schild"
Credit rating You can stay up to date through "Astrid Schild", please log in or register free of charge.You are now following "Astrid Schild"
|
Places where people with the name Astrid Schild live
Sectors in which people with the name Astrid Schild work
Fiduciary services
Services regarding management consulting
Fiduciary services
Services regarding management consulting
Private persons with the name Astrid Schild
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Astrid Schild
Publication number: HR02-1004978655, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hotel Jungfraublick AG, in Lauterbrunnen, CHE-162.776.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, S.0, Publ. 1587465).
Firma neu:
Hotel Jungfraublick AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.09.2020 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Lüthi Treuhand AG, Hauptstrasse 69, 3855 Brienz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frick, Rolf, von Pfäffikon und Adliswil, in Wengen (Lauterbrunnen), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frick-Battaglia, Hanna, von Pfäffikon und Adliswil, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wengen (Lauterbrunnen), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schild, Astrid, von Liesberg, in Schwanden b. Brienz (Schwanden bei Brienz), Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004614589, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pro Senectute Region Interlaken, in Interlaken, CHE-100.667.104, Verein (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2016, Publ. 2938687).
Sitz neu:
Unterseen.
Domizil neu:
c/o Hans Nyffenegger, Schulhausstrasse 56, 3800 Unterseen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzler, Ruth, von Walzenhausen, in Interlaken, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schild, Astrid, von Liesberg, in Schwanden b. Brienz (Schwanden bei Brienz), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zobrist-Balmer, Magdalena, von Brienz (BE), in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyffenegger, Hans, von Huttwil, in Unterseen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kassier/Sekretär [bisher: in Interlaken];
Schütz-Lustenberger, Katja Alice, von Hasle (LU), in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stadler, Heinz, von Luzern, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schori, Martin, von Rapperswil (BE), in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4310693, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lüthi Treuhand AG, in Brienz (BE), CHE-109.426.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2017, Publ. 3257783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hertig, Daniel, von Rüderswil, in Bönigen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casagrande, Remo, von Brienz (BE), in Brienz BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schild, Astrid, von Iseltwald, in Schwanden b. Brienz (Schwanden bei Brienz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schwanden bei Brienz, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift].