Christine Schifferle
domiciled in Binningen, from Döttingen Active mandates: SSC Controlling GmbH Connected persons: Roland Lienhard You can stay up to date through "Christine Schifferle", please log in or register free of charge.You are now following "Christine Schifferle"
Credit rating You can stay up to date through "Christine Schifferle", please log in or register free of charge.You are now following "Christine Schifferle"
|
Places where people with the name Christine Schifferle live
Sectors in which people with the name Christine Schifferle work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Christine Schifferle
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christine Schifferle
Publication number: 3697523, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
IBS IT business solutions gmbh, in Binningen, CHE-109.869.269, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2011, Publ. 6009834).
Firma neu:
IBS IT business solutions gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.08.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferle, Christine, von Döttingen, in Binningen, Gesellschafterin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Schöpflin, Kurt, von Buus, in Buus, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6175676, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Prime Support GmbH, in Therwil, CH-280.4.003.839-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2010, S. 5, Publ. 5534718).
Statutenänderung:
18.05.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Treuhanddienstleistungen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder mit solchen zusammenarbeiten, ferner gewerbliche Schutzrechte, Grundeigentum und andere Vermögenswerte erwerben, nutzen und veräussern. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schifferle, Christine, von Döttingen, in Binningen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lienhard, Roland, von Basel, in Therwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Lienhard-da Silva, Maria Deolinda, von Basel, in Therwil, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6175680, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
SSC Controlling GmbH, in Binningen, CH-280.4.002.884-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2010, S. 7, Publ. 5594104).
Statutenänderung:
18.05.2011. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferle, Christine, von Döttingen, in Binningen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Lienhard, Roland, von Basel, in Therwil, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].