Désirée Stephanie Schiess
domiciled in Winterthur, from Winterthur Active mandates: Schiess AG, Reinigungen Connected persons: Jakob Schiess, Stephan Schiess You can stay up to date through "Désirée Stephanie Schiess", please log in or register free of charge.You are now following "Désirée Stephanie Schiess"
Credit rating You can stay up to date through "Désirée Stephanie Schiess", please log in or register free of charge.You are now following "Désirée Stephanie Schiess"
|
Places where people with the name Désirée Stephanie Schiess live
Sectors in which people with the name Désirée Stephanie Schiess work
Cleaning of buildings
Cleaning of buildings
Private persons with the name Désirée Stephanie Schiess
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Désirée Stephanie Schiess
Publication number: HR02-1004975776, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Smart Ladies' Investment Club, in Zürich, CHE-104.431.227, Verein (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2019, Publ. 1004691881).
Sitz neu:
Birmensdorf (ZH).
Domizil neu:
c/o Rosmarie Oehninger, Lärchenstrasse 36, 8903 Birmensdorf ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiess, Désirée, von Winterthur, in Winterthur, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Storz, Karin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Umbricht-Maurer, Dr. Rose Marie, von Wallisellen und Untersiggenthal, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baki, Natalie, von Dübendorf, in Zürich, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rohner, Petra, von Bad Zurzach, in Dintikon, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1004691881, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Smart Ladies' Investment Club, in Zürich, CHE-104.431.227, Verein (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, S.0, Publ. 2556425).
Statutenänderung:
17.03.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiess, Désirée, von Winterthur, in Winterthur, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Storz, Karin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rohner, Petra, von Bad Zurzach, in Dintikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneeberger, Sandra, von Zürich, in Oberdiessbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baki, Natalie, von Dübendorf, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oehninger, Rosmarie, von Winterthur, in Birmensdorf (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Umbricht-Maurer, Dr. Rose Marie, von Wallisellen und Untersiggenthal, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2556425, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Smart Ladies' Investment Club, in Zürich, CHE-104.431.227, Verein (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2013, Publ. 7099894).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisin Schweri, Dr. Sandra Barbara, von Basel und Uitikon, in Remetschwil, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rea, Graziella, von Gurtnellen, in Magden, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiess, Désirée, von Winterthur, in Winterthur, Präsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Storz, Karin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röllin, Gabriela, von Neuheim, in Baar, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Röllin de Leon Mauricio, Gabriela];
Besl, Regula, von Zürich, in Maur, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Uster];
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CH-020.3.003.135-0)].