Donato Alessandro Schiavano
domiciled in Oberengstringen, from Italien and Oberengstringen Active mandates: Azzurri GmbH in Liquidation Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Donato Alessandro Schiavano", please log in or register free of charge.You are now following "Donato Alessandro Schiavano"
Credit rating You can stay up to date through "Donato Alessandro Schiavano", please log in or register free of charge.You are now following "Donato Alessandro Schiavano"
|
Places where people with the name Donato Alessandro Schiavano live
Sectors in which people with the name Donato Alessandro Schiavano work
Operation of restaurants
Operation of restaurants
Private persons with the name Donato Alessandro Schiavano
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Donato Alessandro Schiavano
Publication number: HR02-1004601606, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Azzurri GmbH, in Zürich, CHE-114.887.592, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2013, S.0, Publ. 1152697).
Firma neu:
Azzurri GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.03.2019 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Donato Alessandro Schiavano, Weidlistrasse 31, 8102 Oberengstringen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiavano, Donato Alessandro, von Oberengstringen, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: italienischer Staatsangehöriger, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2539669, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Grace Switzerland AG, in Zürich, CHE-316.823.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2015, Publ. 2043649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Comuzzi Zanello, Silvia Patrizia, von Zwingen, in Wettingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiavano-Verdotti, Tanja, von Oberengstringen, in Oberengstringen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schiavano, Donato Alessandro, von Oberengstringen, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 2043649, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Grace Switzerland AG, in Zürich, CHE-316.823.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2014, Publ. 1538153).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanello, Mauro, von Burgistein, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiavano, Donato Alessandro, von Oberengstringen, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].