Bernhard Josef Scheiber
domiciled in Wengen, from Muttenz and Schattdorf Active mandates: beni's bar GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Bernhard Josef Scheiber", please log in or register free of charge.You are now following "Bernhard Josef Scheiber"
Credit rating You can stay up to date through "Bernhard Josef Scheiber", please log in or register free of charge.You are now following "Bernhard Josef Scheiber"
|
Places where people with the name Bernhard Josef Scheiber live
Sectors in which people with the name Bernhard Josef Scheiber work
Operation of bars
Operation of bars
Private persons with the name Bernhard Josef Scheiber
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Bernhard Josef Scheiber
Publication number: 741824, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 219 vom 12.11.2002, S. 3, publizierten TB-Eintrags Nr. 2111 vom 6.11.2002. Lauberhorn Startbar AG, in Lauterbrunnen, Führen etc. von Hotel- und Restaurationsbetrieben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2002, S. 3, Publ. 723886).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cova, Ariane Susanne, von Bönigen, in Wengen (Lauterbrunnen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Cova, Arianne, von Muri bei Bern];
Scheiber, Bernhard Josef, von Muttenz, in Wengen (Lauterbrunnen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Scheiber, Bernhard, von Schattdorf].
Publication number: 723886, Commercial Registry Office Berne, (36)
Dreispitz Freizeitanlagen AG, bisher in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.1998, S. 879).
Statutenänderung:
10.10.2002.
Firma neu:
Lauberhorn Startbar AG.
Sitz neu:
Lauterbrunnen.
Domizil neu:
Chalet Liane, 3823 Wengen.
Zweck:
Führen und Betreiben von Hotel- und Restaurationsbetrieben sowie von Freizeitanlagen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 500.--.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlagen im Zusammenhang mit der Gründung vom 7.4.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden. [bisher: Sacheinlage: Gemäss Sacheinlageverträgen vom 07.04.1989 100 Namenaktien zu CHF 500.-- der 'Lehner + Partner, Architekturbüro AG', in Basel, und 100 Namenaktien zu CHF 500.-- der 'Architekturbüro Lanter AG', in Arlesheim, zum Preise von je CHF 50'000.--, insgesamt CHF 100'000.--, welcher Betrag an das Aktienkapital angerechnet wurde].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, die Mitteilungen an die Aktionäre mit eingeschriebenem Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haubensak, Doris, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirt, Madeleine, von Gadmen, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Actor AG, Treuhand- und Finanzgesellschaft, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haubensak, Markus, von Basel, in Walchwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberwil BL, mit Einzelunterschrift];
Cova, Arianne, von Muri bei Bern, in Wengen (Lauterbrunnen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischoff, Adrian, von Guggisberg, in Wengen (Lauterbrunnen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheiber, Bernhard, von Schattdorf, in Wengen (Lauterbrunnen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ACTA-TREUHAND Mélanie Motalla, in Basel, Revisionsstelle.