Stephan Peter Schaub
domiciled in Zürich Neumünster, from Zürich Active mandates: SINOM Finanz- und Wirtschaftsberatung Schaub & Partner Connected persons: Monica Schaub-Hunold You can stay up to date through "Stephan Peter Schaub", please log in or register free of charge.You are now following "Stephan Peter Schaub"
Credit rating You can stay up to date through "Stephan Peter Schaub", please log in or register free of charge.You are now following "Stephan Peter Schaub"
|
Places where people with the name Stephan Peter Schaub live
Sectors in which people with the name Stephan Peter Schaub work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Stephan Peter Schaub
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Stephan Peter Schaub
Publication number: 3589328, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AllTec Holding AG, in Zürich, CH-020.3.024.938-6, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 13.02.2003, S. 18, Publ. 859906).
Domizil neu:
Röntgenstrasse 22, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, Stephan, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Salow, Erhard, deutscher Staatsangehöriger, in Ehningen (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keel, Thomas, von Rebstein, in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Fend, Norbert, von Buchs SG, in Eschen (FL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2226292, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SINOM Finanz- und Wirtschaftsberatung Schaub & Partner, bisher in Zug, Finanzvorsorge, Vorsorge- und Versicherungsberatung, Kapitalanlage, Steueroptimierung, Hausfinanzierung und Handel mit Immobilien, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2001, S. 815).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Böcklinstrasse 39, 8032 Zürich.
Beginn:
1.07.1999.
Zweck:
Finanzvorsorge, Vorsorge- und Versicherungsberatung, Kapitalanlage, Steueroptimierung, Hausfinanzierung und Handel mit Immobilien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, Stephan Peter, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Schaub-Hunold, Monica, von Zürich und Buus, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift [wie bisher].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
AllTec Holding AG, in Zürich, c/o Stephan Schaub, Böcklinstrasse 39, 8032 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.07.2001.
Zweck:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Industrie-, Dienstleistungs- und Handelsunternehmen im In- und Ausland sowie deren Finanzierung;
kann Grundeigentum und Immobilien an- und verkaufen sowie verwalten.
Aktienkapital:
CHF 140'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 98'000.--.
Aktien:
14'000 Namenaktien zu CHF 10.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienregister verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Schaub, Stephan, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Heierli, Jakob, von Gais, in Reute AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salow, Erhard, deutscher Staatsangehöriger, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sintra Finanz Treuhand, Schmidiger + Partner, in Bäretswil, Revisionsstelle.