Nic Schaub
domiciled in St. Gallen, from Läufelfingen Active mandates: R. Geissmann AG Connected persons: Anina Lesmann, Bruno Jonas Betschart, Elsbeth Schaub and more You can stay up to date through "Nic Schaub", please log in or register free of charge.You are now following "Nic Schaub"
Credit rating You can stay up to date through "Nic Schaub", please log in or register free of charge.You are now following "Nic Schaub"
|
Places where people with the name Nic Schaub live
Sectors in which people with the name Nic Schaub work
Telephone and telecommunications
Telephone and telecommunications
Private persons with the name Nic Schaub
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Nic Schaub
Publication number: HR02-1006072601, Commercial Registry Office Berne, (36)
Emch + Berger-Stiftung, in Bern, CHE-110.407.674, Stiftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4216985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Urs Gottlieb, von Rüthi SG, in Rüthi SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherer, Martin, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, Nicolas, von Wittinsburg, in Aarberg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Muff, Pirmin, von Eschenbach (LU), in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Robyr, Didier, von Crans-Montana, in La Conversion (Lutry), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1006063141, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Emch + Berger AG Zürich, in Zürich, CHE-108.667.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2024, Publ. 1006049178).
Statutenänderung:
04.06.2024.
Firma neu:
IKON Ingenieure AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet des Ingenieurwesens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T + R AG (CHE-105.857.623), in Muri bei Bern, Revisionsstelle;
Angelini, Pasquale, von Schlieren, in Killwangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Nicolas, von Wittinsburg, in Aarberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ks revisionsexperten ag (CHE-445.449.976), in Altstätten, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1006062536, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
RKL Emch+Berger Ingenieurbüro AG, in Thal, CHE-106.097.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2023, Publ. 1005744082).
Statutenänderung:
04.06.2024.
Firma neu:
RKL AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet des Ingenieurwesens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Bern), Revisionsstelle;
Graf, Ralf, von Rebstein, in Altenrhein (Thal), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Nicolas, von Wittinsburg, in Aarberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Martin, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ks revisionsexperten ag (CHE-445.449.976), in Altstätten SG (Altstätten), Revisionsstelle.