Heinrich Andreas Schaeppi
domiciled in Thalwil, from Glarus Süd and Oberrieden Active mandates: Maria Schaeppi Stiftung, SMP Immobilien AG and more Connected persons: Christoph Reto Caprez-Calonder, Felizia Montalta-Baumgartner, Hans-Peter Märchy-Michel and more You can stay up to date through "Heinrich Andreas Schaeppi", please log in or register free of charge.You are now following "Heinrich Andreas Schaeppi"
Credit rating You can stay up to date through "Heinrich Andreas Schaeppi", please log in or register free of charge.You are now following "Heinrich Andreas Schaeppi"
|
Places where people with the name Heinrich Andreas Schaeppi live
Sectors in which people with the name Heinrich Andreas Schaeppi work
Operation of libraries and museums
Management of real estate portfolio properties
Operation of other financial institutions
Other construction
Facility management
Operation of libraries and museums
Management of real estate portfolio properties
Operation of other financial institutions
Other construction
Facility management
Private persons with the name Heinrich Andreas Schaeppi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Heinrich Andreas Schaeppi
Publication number: HR02-1004923028, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Maria Schaeppi Stiftung, in Malans, CHE-110.441.464, Stiftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2018, Publ. 4339421).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheurer, Dr. Thomas Raoul, von Aarberg, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaeppi, Heinrich Andreas, von Oberrieden, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004616184, Commercial Registry Office Aargau, (400)
SMP Immobilien AG, in Oberwil-Lieli, CHE-116.167.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4173459).
Statutenänderung:
10.04.2019.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
c/o Primus Property AG, Bahnhofstrasse 86, 5000 Aarau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, Martin, von Luzern, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaeppi, Heinrich Andreas, von Glarus Süd, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Mitlödi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Menzi, Rolf, von Glarus Nord, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Filzbach].
Publication number: 2539471, Commercial Registry Office Zug, (170)
Schanamash AG, in Baar, CHE-273.944.300, c/o Peter Stadler Treuhand AG, Dorfstrasse 38, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.11.2015.
Zweck:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere im Immobilienbereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
12'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung diverse Beteiligungen zum Preis von höchstens CHF 606'772.89 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 26.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schaeppi, Heinrich Andreas, genannt Heiner, von Oberrieden, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schaeppi, Sonja Cäcilia, von Eschenbach SG, in Thalwil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaeppi, Andrea Stefanie, von Oberrieden, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schaeppi, Nadia Victoria, von Oberrieden, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.