Christoph Schäfli
domiciled in Gränichen, from Winterthur Active mandates: KLA Immo GmbH, Kurt Lüscher AG Connected persons: Hans-Peter Strub, Frank Wieser, Peter Leutwyler and more You can stay up to date through "Christoph Schäfli", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Schäfli"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Schäfli", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Schäfli"
|
|
Christoph Schäfli
domiciled in Otelfingen, from Schaffhausen Active mandates: UBS Switzerland AG, UBS AG and more Connected persons: Marcel Sieber, Corina Christiane Regula Jucker, Thomas Hofstetter and more You can stay up to date through "Christoph Schäfli", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Schäfli"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Schäfli", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Schäfli"
|
Places where people with the name Christoph Schäfli live
Sectors in which people with the name Christoph Schäfli work
Management of real estate portfolio properties
Other construction
Operation of banks and credit institutions
Management of real estate portfolio properties
Other construction
Operation of banks and credit institutions
Private persons with the name Christoph Schäfli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christoph Schäfli
Publication number: HR02-1006095800, Commercial Registry Office Uri, (120)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 143 vom 25.07.2024, Id. 1'006'093'665, publizierten TR-Eintrag Nr. 552 vom 22.07.2024 Swiss Lachs Gottardo AG, in Erstfeld, CHE-280.474.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2024, Publ. 1006093665).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfli, Christoph, genannt Christof, von Homburg, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1006093665, Commercial Registry Office Uri, (120)
Swiss Lachs Gottardo AG, bisher in Teufen (AR), CHE-280.474.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2024, Publ. 1006084440).
Statutenänderung:
16.07.2024.
Sitz neu:
Erstfeld.
Domizil neu:
Gotthardstrasse 192, 6472 Erstfeld. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäfli, Christoph, genannt Christof, von Homburg, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Marcel, von Lumino, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberle, Adrian, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-258.485.259), in Zürich, Revisionsstelle;
Herculeijns, Ronald Johannes Petrus, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pedrioli, Oscar, von Bellinzona, in Bichelsee-Balterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1006084440, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Swiss Lachs Gottardo AG, in Teufen (AR), CHE-280.474.989, Bächlistrasse 34c, 9053 Teufen AR, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.07.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und den Betrieb einer Fischzucht sowie den Verkauf und die Vermarktung von Zuchtfischen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann Grundstücke in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten und veräussern und alle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.07.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schäfli, Christoph, genannt Christof, von Homburg, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.