Hendrik Arnold Schäffers
domiciled in Oosterblokker, from Netherlands Active mandates: Koopman International GmbH Connected persons: Cyrillus Wilhelmus Marie Thijssen, Dennis Nicolaas Uivel, Albertus Henricus Damen and more You can stay up to date through "Hendrik Arnold Schäffers", please log in or register free of charge.You are now following "Hendrik Arnold Schäffers"
Credit rating You can stay up to date through "Hendrik Arnold Schäffers", please log in or register free of charge.You are now following "Hendrik Arnold Schäffers"
|
Places where people with the name Hendrik Arnold Schäffers live
Sectors in which people with the name Hendrik Arnold Schäffers work
Trading with various goods
Trading with various goods
Private persons with the name Hendrik Arnold Schäffers
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hendrik Arnold Schäffers
Publication number: HR02-1004628563, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Bullet Europe GmbH, in Altstätten, CHE-113.540.097, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2011, S.0, Publ. 6095876).
Firma neu:
Bullet Europe GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2018 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
Schoch, Auer & Partner, Rechtsanwälte, Marktplatz 4, 9004 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dijkstra, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Bergen (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Koopman, Jack Harry, niederländischer Staatsangehöriger, in Huizen (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Blom, Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Veldhoven (NL), mit Einzelprokura;
Koopman, Sharon, niederländische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), mit Einzelprokura;
Reussien, Marc genannt Mark, niederländischer Staatsangehöriger, in Unteregg (DE), mit Einzelprokura;
Stamkot, Michel, niederländischer Staatsangehöriger, in Broek in Waterland (NL), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäffers, Hendrik Arnold, niederländischer Staatsangehöriger, in Oosterblokker (NL), Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Brauchli, Thomas, von Glarus, in St. Gallen, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4815468, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Bullet Europe GmbH, bisher in St. Gallen, CH-320.4.061.026-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2007, S. 10, Publ. 3871194).
Statutenänderung:
19.12.2008.
Sitz neu:
Altstätten.
Domizil neu:
Bafflesstrasse 22, 9450 Altstätten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäffers, Hendrik Arnold, niederländischer Staatsangehöriger, in Oosterblokker (NL), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].
Publication number: 4592152, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Koopman International GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.059.871-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2007, S. 14, Publ. 3964894).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dajesh B.V., in Oosterblocker (NL) (36051382), Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen von je CHF 10'000.-- [bisher: Dajesh B.V., in Oosterblocker (NL), ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--];
Koopman, Jack Harry, niederländischer Staatsangehöriger, in Huizen (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--];
Schäffers, Hendrik Arnold, niederländischer Staatsangehöriger, in Oosterblocker (NL), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].