Giuseppe Scarfo
domiciled in Oetwil, from Olten and Italien Active mandates: Cembra Money Bank AG Connected persons: Anna Wratten, Sandra Babylon, Christian Markus Stolz and more You can stay up to date through "Giuseppe Scarfo", please log in or register free of charge.You are now following "Giuseppe Scarfo"
Credit rating You can stay up to date through "Giuseppe Scarfo", please log in or register free of charge.You are now following "Giuseppe Scarfo"
|
|
Giuseppe Scarfò
domiciled in Uster, from Italy Active mandates: Autowerk Stäfa GmbH Connected persons: Pasquale Fiorenza You can stay up to date through "Giuseppe Scarfò", please log in or register free of charge.You are now following "Giuseppe Scarfò"
Credit rating You can stay up to date through "Giuseppe Scarfò", please log in or register free of charge.You are now following "Giuseppe Scarfò"
|
Places where people with the name Giuseppe Scarfo live
Sectors in which people with the name Giuseppe Scarfo work
Operation of banks and credit institutions
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Operation of banks and credit institutions
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Private persons with the name Giuseppe Scarfo
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Giuseppe Scarfo
Publication number: HR02-1005026228, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Autowerk Stäfa GmbH, in Stäfa, CHE-467.255.736, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2020, Publ. 1004898052).
Statutenänderung:
23.10.2020.
Stammkapital neu:
CHF 40'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scarfò, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Uster, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Fiorenza, Pasquale, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 2116647, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Cembra Money Bank AG, in Zürich, CHE-115.295.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, Publ. 1922039).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Sascha, von Freienwil, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schindler, Simone, deutsche Staatsangehörige, in Veyrier, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nacheva, Maria, bulgarische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Burlet, Thomas, von Elgg, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jsler, Hanspeter Stefan, von Wädenswil, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Scarfo, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Oetwil an der Limmat, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2080669, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bank-now AG, in Horgen, CHE-113.328.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2014, Publ. 1822291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oetiker, Peter, von Altendorf und Schwyz, in Galgenen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rohrer, Walter, von Rüeggisberg, in Sion, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cavalli, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Hunzenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jud, Sebastian, von Benken SG, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hauri, Martin, von Reinach AG, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Scarfo, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Oetwil an der Limmat, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Canca, Carmen, von Horgen, in Kilchberg ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisin, Jennifer Jane, von Lauwil, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfäffikon, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Kats, Micheal, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Kramer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schübelbach, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Moser, Stefan, von Seedorf BE, in Niederweningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pem, Matthias, von Schaffhausen, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Popovic, Dejan, von Suhr, in Biberstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Queckbörner, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Schönenberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Richterswil, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Riffelmacher, Martin, von Zürich, in Pfungen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Kloten];
Roggli, Tamara, von Zürich, in Rheinau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Winiger, Marc, von Rapperswil-Jona und Volketswil, in Stallikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Zürcher, Norbert, von Rüderswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Augustin-Tymofyeyeva, Kateryna, ukrainische Staatsangehörige, in Mühlau, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Steinegger, Kateryna, in Horgen];
Ayan, Elif, türkische Staatsangehörige, in Menziken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Berger, Ernst, von Uster, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brandenburg, Alexander, von Horgen, in Knonau, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Bujak, Kristijan, von Wil SG, in Wil SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Coulibaly, Sosthène, von Zürich, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
De Gani, Fabiano, von Castaneda, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Decurtins, Martina, von Trun, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fernandez, Irene Sofia, von Aarau, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grebler, Fabienne, von Luzern, in Ebikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hofmann, Serge Alain, von Wädenswil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lara Del Rosario, Victor Manuel, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Latte, Barbara, italienische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lohse, Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mattenberger, Patrick Olivier, von Aarau, in Neerach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Reis, Jessica, von Thônex, in Pregny-Chambésy, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rindlisbacher-Roitmann, Linda, von Walkringen, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schnellmann, Ernst, von Wangen SZ, in Wangen SZ, mit Kollektivprokura zu zweien.