Marina Savio
domiciled in Chur, from Cazis Active mandates: SLEO INDUSTRIEMONTAGEN GmbH, Wohngenossenschaft Giacomettistrasse 21 und 23, Chur Connected persons: Luigi Savio, Maria Barla Caduff, Beat Bardill You can stay up to date through "Marina Savio", please log in or register free of charge.You are now following "Marina Savio"
Credit rating You can stay up to date through "Marina Savio", please log in or register free of charge.You are now following "Marina Savio"
|
Places where people with the name Marina Savio live
Sectors in which people with the name Marina Savio work
Other construction
Management of real estate portfolio properties
Other construction
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Marina Savio
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marina Savio
Publication number: HR02-1004937583, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
SLEO INDUSTRIEMONTAGEN GmbH, in Chur, CHE-114.725.920, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2012, S.0, Publ. 6567710).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Savio, Marina, von Cazis, in Chur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ];
Savio, Luigi, von Cazis, in Wadgassen (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 6516234, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
SLEO INDUSTRIEMONTAGEN GmbH, in Luzein, CH-350.4.002.468-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2009, S. 10, Publ. 4890598).
Statutenänderung:
13.01.2012.
Domizil neu:
Giacomettistrasse 23, 7000 Chur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obrecht-Heldstab, Elisabeth, von Jenins, in Lunden (Luzein), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Savio, Marina, von Cazis, in Chur, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Savio, Luigi, von Cazis, in Wadgassen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Sarn und mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 5449804, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Wohngenossenschaft Giacomettistrasse 21 und 23, Chur, in Chur, CH-350.5.000.643-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2008, S. 9, Publ. 4515718).
Statutenänderung:
18.06.2009.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 600.-- zu übernehmen.]. Gemäss Erklärung vom 09.09.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reich, Johann genannt Hans, von Sennwald, in Chur, Mitglied und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giossi, Flavia, von Tujetsch, in Chur, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Savio, Marina, von Cazis, in Chur, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bardill, Beat, von Luzein, in Zizers, Mitglied und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.