Jan Salm
domiciled in Winterthur, from Basel Active mandates: Pikaversum KlG Connected persons: Sandra Corinne Weiss You can stay up to date through "Jan Salm", please log in or register free of charge.You are now following "Jan Salm"
Credit rating You can stay up to date through "Jan Salm", please log in or register free of charge.You are now following "Jan Salm"
|
Places where people with the name Jan Salm live
Sectors in which people with the name Jan Salm work
Trading with recreational products
Trading with recreational products
Private persons with the name Jan Salm
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jan Salm
Publication number: HR01-1005418619, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pikaversum KlG, in Winterthur, CHE-139.599.330, c/o Jan Salm, Wieshofstrasse 97, 8408 Winterthur, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.02.2022.
Zweck:
Handel mit Spielwaren und deren Zubehör, insbesondere mit Pokémon Sammelkarten.
Eingetragene Personen:
Salm, Jan, von Basel, in Winterthur, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Weiss, Sandra Corinne, von Kaisten, in Winterthur, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1622059, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Salm Bewachungsdienst GmbH, in Rupperswil, CHE-107.456.092, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2010, S. 2, Publ. 5930818).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salm, Patrick, von Veltheim AG, in Hausen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salm, Janine, von Veltheim AG, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salm-Felber, Heidi, von Veltheim AG, in Rupperswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Konrad, Johann, von Schongau, in Rupperswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SDM Security GmbH (CHE-115.715.114), in Muhen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Zimmermann, René, von Tägerig, in Muhen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2427556, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Salm Bewachungsdienst GmbH, in Rupperswil, CH-400.4.019.941-2, Sicherheitsdienste, Bewachungen usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2004, S. 2, Publ. 2377060).
Statutenänderung:
19.08.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salm, Ernst, von Veltheim AG, in Rupperswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salm-Felber, Heidi, von Veltheim AG, in Rupperswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--];
Salm, Patrick, von Veltheim AG, in Hausen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salm, Janine, von Veltheim AG, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.