Dr. Jürg Ernst Rufener
domiciled in Unterseen, from Sigriswil Active mandates: Aerztezentrum Interlaken AG Connected persons: Walter Heinz Wiedmer You can stay up to date through "Dr. Jürg Ernst Rufener", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Jürg Ernst Rufener"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Jürg Ernst Rufener", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Jürg Ernst Rufener"
|
Places where people with the name Jürg Ernst Rufener live
Sectors in which people with the name Jürg Ernst Rufener work
Operation of medical and dental practices
Operation of medical and dental practices
Private persons with the name Jürg Ernst Rufener
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jürg Ernst Rufener
Publication number: HR02-1005921397, Commercial Registry Office Berne, (36)
Aerztezentrum Interlaken AG, in Interlaken, CHE-205.530.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2019, Publ. 1004590535).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderegg Treuhand (CHE-105.798.311), in Meiringen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedmer, Walter Heinz, von Arni (BE), in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rufener, Jürg Ernst, von Sigriswil, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
ANDEREGG TREUHAND AG (CHE-333.209.608), in Meiringen, Revisionsstelle.
Publication number: 1752167, Commercial Registry Office Berne, (36)
Aerztezentrum Interlaken AG, in Interlaken, CHE-205.530.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 18.10.2012, Publ. 6894954).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasnacht, Gaston, von Muntelier, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ogi, Christoph, von Frutigen, in Unterseen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rufener, Jürg Ernst, von Sigriswil, in Unterseen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Interlaken].
Publication number: 6894954, Commercial Registry Office Berne, (36)
Aerztezentrum Interlaken AG, in Interlaken, CH-036.3.051.320-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2011, Publ. 6253612).
Statutenänderung:
11.10.2012.
Domizil neu:
Florastrasse 9, 3800 Interlaken.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 65'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedmer, Walter Heinz, von Arni BE, in Matten bei Interlaken, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wiedmer, Walter, Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rufener, Jürg Ernst, von Sigriswil, in Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rufener, Jürg, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].