Johann Peter Ruepp
domiciled in Greppen, from Sarmenstorf Active mandates: SR Trade AG, Holdener Treuhand AG Connected persons: Monika Schneider, Mario Sigg, Kurt Holdener and more You can stay up to date through "Johann Peter Ruepp", please log in or register free of charge.You are now following "Johann Peter Ruepp"
Credit rating You can stay up to date through "Johann Peter Ruepp", please log in or register free of charge.You are now following "Johann Peter Ruepp"
|
Places where people with the name Johann Peter Ruepp live
Sectors in which people with the name Johann Peter Ruepp work
Operation of other financial institutions
Fiduciary services
Operation of other financial institutions
Fiduciary services
Private persons with the name Johann Peter Ruepp
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Johann Peter Ruepp
Publication number: HR01-1005620700, Commercial Registry Office Zug, (170)
SR Trade AG, in Risch, CHE-283.205.486, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.11.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Vermögensanalgen, insbesondere Beteiligungen in der Form von Aktien, Obligationen und digitalen Vermögenswerten. Die Gesellschaft betreibt Handel und Vermittlungsgeschäfte mit Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 15.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schneider, Monika, von Diessenhofen, in Greppen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ruepp, Johann Peter, von Sarmenstorf, in Greppen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005508494, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Lunetta AG, in Reiden, CHE-102.527.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005227073).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruepp, Johann Peter, genannt Hans-Peter, von Sarmenstorf, in Greppen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pelka, Roman Kurt Othmar, von Val de Bagnes, in Val de Bagnes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bagnes, in Bagnes, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005285509, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bau Partner 88 AG, in Dietikon, CHE-106.048.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2018, Publ. 1004468806).
Statutenänderung:
27.08.2021.
Firma neu:
BAU PARTNER 88 AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruepp, Johann Peter, von Sarmenstorf, in Greppen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrer, Walter, von Seedorf (BE), in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Signer, Marcel, von Urnäsch, in Rudolfstetten-Friedlisberg, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].