Nicolas Roos
domiciled in Niederweningen, from Niederweningen Active mandates: Mini Roots Connected persons: Angela Quadri, Susanne Reichhart, Claudia Ott and more You can stay up to date through "Nicolas Roos", please log in or register free of charge.You are now following "Nicolas Roos"
Credit rating You can stay up to date through "Nicolas Roos", please log in or register free of charge.You are now following "Nicolas Roos"
|
Places where people with the name Nicolas Roos live
Sectors in which people with the name Nicolas Roos work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Nicolas Roos
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Nicolas Roos
Publication number: HR01-1005877879, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mini Roots, in Niederweningen, CHE-212.827.326, c/o Nicolas Roos und Urs Roos, Guggachstrasse 21, 8166 Niederweningen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
03.03.2022. 22.06.2023.
Zweck:
Der Verein engagiert sich für naturnahe Lernprojekte, insbesondere für: Die Organisation und das Angebot von Privatunterricht für Kinder;
Freizeitangebote;
Spielgruppenangebote;
Angebote in der Elternbildung;
Kursorganisation. Das Lernen geht von den Interessen der Schüler aus. Dies ermöglicht den Lernenden, soziale Kompetenzen als auch eigenständiges Lernen und Arbeiten zu erlernen. Die Schule arbeitet regelmässig hinsichtlich Geschlechtes, Alter und Herkunft in gemischten Gruppen. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral und nicht gewinnorientiert.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Überschüsse der Betriebsrechnung, allfällige Schenkungen, Schul- oder Kursgelder, Veranstaltungsbeiträge und Vermächtnisse.
Eingetragene Personen:
Cacace, Omella, von Egliswil, in Niederweningen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roos, Nicolas, von Niederweningen, in Niederweningen, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Corinne, von Fisibach, in Schleinikon, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Claudia, von Zürich, in Schleinikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004998343, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ImagineCargo GmbH, in Zürich, CHE-354.188.685, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2020, Publ. 1004881834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koopmann, Mika, deutscher Staatsangehöriger, in Potsdam (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kugi, Friedrich Simon, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Roos, Nicolas, von Zug, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 47 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimgartner, Ville, von Fislisbach, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Emmerth, David, von Männedorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004881834, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ImagineCargo GmbH, in Zürich, CHE-354.188.685, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2020, Publ. 1004859367).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blake, Margaret Jane, britische Staatsangehörige, in Leeds (GB), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emmerth, David, von Männedorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 47 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Koopmann, Mika, deutscher Staatsangehöriger, in Potsdam (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 47 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Roos, Nicolas, von Zug, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 47 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].